PARIS VIDAL ROSAURA
Informe ejecutivo de PARIS VIDAL ROSAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PARIS VIDAL ROSAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARENACORP SA | Consejero | 28/12/2021 | |
NAVILIER SL | Consejero | 26/04/2017 |
VINCULACIONES DE PARIS VIDAL ROSAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARIS VIDAL ROSAURA
Empresa: INMOBILIARIA ALTAVILLA SL
Consejero Delegado
- Gonzalez Puigdellivol Miguel
- Paris Vidal Rosaura
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Gonzalez Paris Miguel Angel
- Gonzalez Paris Montserrat
- Gonzalez Puigdellivol Miguel
- Paris Vidal Rosaura
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47686 , F 173, S 8, H B 82398, I/A 38 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-08
Empresa: NAVILIER SL
Consejero Delegado
- Gonzalez Puigdellivol Miguel
- Paris Vidal Rosaura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40492 , F 210, S 8, H B 369914, I/A 10 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-08
Empresa: CARENACORP SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gonzalez Paris Miguel Angel
- Gonzalez Paris Montserrat
- Gonzalez Puigdellivol Miguel
- Paris Vidal Rosaura
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45643 , F 37, S 8, H B 494376, I/A 5 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-08
Empresa: CARENACORP SA
Consejero Delegado
- Gonzalez Puigdellivol Miguel
- Paris Vidal Rosaura
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Gonzalez Paris Miguel Angel
- Gonzalez Paris Montserrat
- Gonzalez Puigdellivol Miguel
- Paris Vidal Rosaura
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45643 , F 37, S 8, H B 494376, I/A 5 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-08
Empresa: NAVILIER SL
Consejero Delegado
- Gonzalez Puigdellivol Miguel
- Paris Vidal Rosaura
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Gonzalez Paris Miguel Angel
- Gonzalez Paris Montserrat
- Gonzalez Puigdellivol Miguel
- Paris Vidal Rosaura
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40492 , F 208, S 8, H B 369914, I/A 6 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-08
Empresa: INMOBILIARIA ALTAVILLA SL
Consejero Delegado
- Gonzalez Puigdellivol Miguel
- Paris Vidal Rosaura
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Gonzalez Paris Miguel Angel
- Gonzalez Paris Montserrat
- Gonzalez Puigdellivol Miguel
- Paris Vidal Rosaura
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36166 , F 140, S 8, H B 82398, I/A 32 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-08
Empresa: CARENACORP SA
Consejero Delegado
- Gonzalez Puigdellivol Miguel
- Paris Vidal Rosaura
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Gonzalez Paris Miguel Angel
- Gonzalez Paris Montserrat
- Gonzalez Puigdellivol Miguel
- Paris Vidal Rosaura
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45643 , F 31, S 8, H B 494376, I/A 1 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-08
Información de PARIS VIDAL ROSAURA
Mostramos los datos de PARIS VIDAL ROSAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARIS VIDAL ROSAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos