GONZALEZ PARIS MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de GONZALEZ PARIS MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ PARIS MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAVILIER SL | Presidente | 29/12/2021 | |
CARENACORP SA | Presidente | 28/12/2021 | |
CARENACORP SA | Consejero Delegado Solidario | 28/12/2021 | |
CARENACORP SA | Consejero | 28/12/2021 | |
NAVILIER SL | Apoderado Solidario | 24/05/2017 | |
NAVILIER SL | Consejero Delegado Mancomunado | 26/04/2017 | |
NAVILIER SL | Consejero | 26/04/2017 | |
CARENACORP SA | Apoderado Solidario | 29/03/2017 | |
INMOBILIARIA ALTAVILLA SL | Apoderado Solidario | 28/03/2017 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ PARIS MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ PARIS MIGUEL ANGEL
Empresa: INMOBILIARIA ALTAVILLA SL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Paris Miguel Angel
- Gonzalez Paris Montserrat
Consejero
- Gonzalez Paris Miguel Angel
- Gonzalez Paris Montserrat
- Gonzalez Puigdellivol Miguel
- Paris Vidal Rosaura
Presidente
- Gonzalez Paris Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47686 , F 173, S 8, H B 82398, I/A 38 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-08
Empresa: NAVILIER SL
Presidente
- Gonzalez Paris Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40492 , F 210, S 8, H B 369914, I/A 10 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Empresa: INMOBILIARIA ALTAVILLA SL
Presidente
- Gonzalez Paris Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47686 , F 172, S 8, H B 82398, I/A 36 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-08
Empresa: CARENACORP SA
Consejero Delegado Solidario
- Gonzalez Paris Miguel Angel
- Gonzalez Paris Montserrat
Consejero
- Gonzalez Paris Miguel Angel
- Gonzalez Paris Montserrat
- Gonzalez Puigdellivol Miguel
- Paris Vidal Rosaura
Presidente
- Gonzalez Paris Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45643 , F 37, S 8, H B 494376, I/A 5 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-08
Empresa: CARENACORP SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Paris Miguel Angel
- Gonzalez Paris Montserrat
Consejero
- Gonzalez Paris Miguel Angel
- Gonzalez Paris Montserrat
- Gonzalez Puigdellivol Miguel
- Paris Vidal Rosaura
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45643 , F 37, S 8, H B 494376, I/A 5 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-08
Empresa: INAXECORP SA
Liquidador
- Gonzalez Paris Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45910 , F 149, S 8, H B 502759, I/A 2 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-08
Empresa: INAXECORP SA
Administrador Unico
- Gonzalez Paris Miguel Angel
Liquidador
- Gonzalez Paris Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45910 , F 149, S 8, H B 502759, I/A 2 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-08
Empresa: NAVILIER SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Paris Miguel Angel
- Ortiz Marquez Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40492 , F 209, S 8, H B 369914, I/A 7 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-08
Empresa: INAXECORP SA
Administrador Unico
- Gonzalez Paris Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45910 , F 146, S 8, H B 502759, I/A 1 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-08
Empresa: NAVILIER SL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Paris Miguel Angel
- Gonzalez Paris Montserrat
Consejero
- Gonzalez Paris Miguel Angel
- Gonzalez Paris Montserrat
- Gonzalez Puigdellivol Miguel
- Paris Vidal Rosaura
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40492 , F 208, S 8, H B 369914, I/A 6 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-08
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ PARIS MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de GONZALEZ PARIS MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ PARIS MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos