SEVEN IMAGE 2008 SL
Dirección social Calle Auzolan Kalea, 2
Código Postal 20303
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social SEVEN IMAGE 2008 SL
CIF B20982534
Actividad Relaciones públicas y comunicación
Fecha de Constitución 08/08/2008
Teléfono 94 362 19 21
Nombres Anteriores
- MARKETING Y TELECOMUNICACION LAUBURU SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SEVEN IMAGE 2008 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEVEN IMAGE 2008 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Azpiazu Lloret Unai | Administrador Solidario | 11/01/2010 | 21/06/2011 |
Enekotegi Santos Naroa | Administrador Solidario | 11/01/2010 | 21/06/2011 |
Marcos Munduate Aitziber | Administrador Solidario | 11/01/2010 | 10/02/2011 |
Oliveri Gonzalez Goretti | Administrador Solidario | 11/01/2010 | 04/11/2010 |
Azpiazu Lloret Unai | Administrador Mancomunado | 21/02/2009 | 11/01/2010 |
Enekotegi Santos Naroa | Administrador Mancomunado | 11/01/2010 | |
Oliveri Gonzalez Goretti | Administrador Mancomunado | 21/02/2009 | 11/01/2010 |
Marcos Munduate Aitziber | Administrador Mancomunado | 21/02/2009 | |
Oyarzabal Roda Erramun | Administrador Mancomunado | 21/02/2009 |
ACTOS BORME DE SEVEN IMAGE 2008 SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 15, S 8, H SS 30738, I/A 7 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 15, S 8, H SS 30738, I/A 6 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 15, S 8, H SS 30738, I/A 5 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 14, S 8, H SS 30738, I/A 4 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-191-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 14, S 8, H SS 30738, I/A 3 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 14, S 8, H SS 30738, I/A 3 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-20
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 14, S 8, H SS 30738, I/A 3 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-246-20
- SEVEN IMAGE 2008 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 14, S 8, H SS 30738, I/A 2 (21/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-20