OLIVERI GONZALEZ GORETTI
Informe ejecutivo de OLIVERI GONZALEZ GORETTI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OLIVERI GONZALEZ GORETTI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEVEN IMAGE 2008 SL | Administrador Solidario | 11/01/2010 | 04/11/2010 |
SEVEN IMAGE 2008 SL | Administrador Mancomunado | 21/02/2009 | 11/01/2010 |
VINCULACIONES DE OLIVERI GONZALEZ GORETTI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVERI GONZALEZ GORETTI
Empresa: SEVEN IMAGE 2008 SL
Administrador Solidario
- Oliveri Gonzalez Goretti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 14, S 8, H SS 30738, I/A 4 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-20
Empresa: SEVEN IMAGE 2008 SL
Administrador Solidario
- Azpiazu Lloret Unai
- Enekotegi Santos Naroa
- Marcos Munduate Aitziber
- Oliveri Gonzalez Goretti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 14, S 8, H SS 30738, I/A 3 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-20
Empresa: SEVEN IMAGE 2008 SL
Administrador Mancomunado
- Azpiazu Lloret Unai
- Enekotegi Santos Naroa
- Oliveri Gonzalez Goretti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 14, S 8, H SS 30738, I/A 3 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-20
Administrador Mancomunado
- Azpiazu Lloret Unai
- Oliveri Gonzalez Goretti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 14, S 8, H SS 30738, I/A 2 (21/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-20
Información de OLIVERI GONZALEZ GORETTI
Mostramos los datos de OLIVERI GONZALEZ GORETTI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVERI GONZALEZ GORETTI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos