MARCOS MUNDUATE AITZIBER
Informe ejecutivo de MARCOS MUNDUATE AITZIBER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARCOS MUNDUATE AITZIBER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEVEN IMAGE 2008 SL | Administrador Solidario | 11/01/2010 | 10/02/2011 |
SEVEN IMAGE 2008 SL | Administrador Mancomunado | 21/02/2009 |
VINCULACIONES DE MARCOS MUNDUATE AITZIBER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCOS MUNDUATE AITZIBER
Empresa: SEVEN IMAGE 2008 SL
Administrador Solidario
- Marcos Munduate Aitziber
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 15, S 8, H SS 30738, I/A 5 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-20
Empresa: SEVEN IMAGE 2008 SL
Administrador Solidario
- Azpiazu Lloret Unai
- Enekotegi Santos Naroa
- Marcos Munduate Aitziber
- Oliveri Gonzalez Goretti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 14, S 8, H SS 30738, I/A 3 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-20
Administrador Mancomunado
- Marcos Munduate Aitziber
- Oyarzabal Roda Erramun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 14, S 8, H SS 30738, I/A 2 (21/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-20
Información de MARCOS MUNDUATE AITZIBER
Mostramos los datos de MARCOS MUNDUATE AITZIBER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCOS MUNDUATE AITZIBER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos