AZPIAZU LLORET UNAI
Informe ejecutivo de AZPIAZU LLORET UNAI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AZPIAZU LLORET UNAI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEVEN IMAGE 2008 SL | Administrador Solidario | 11/01/2010 | 21/06/2011 |
SEVEN IMAGE 2008 SL | Administrador Mancomunado | 21/02/2009 | 11/01/2010 |
VINCULACIONES DE AZPIAZU LLORET UNAI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZPIAZU LLORET UNAI
Empresa: SEVEN IMAGE 2008 SL
Administrador Solidario
- Azpiazu Lloret Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 15, S 8, H SS 30738, I/A 6 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-20
Empresa: SEVEN IMAGE 2008 SL
Administrador Solidario
- Azpiazu Lloret Unai
- Enekotegi Santos Naroa
- Marcos Munduate Aitziber
- Oliveri Gonzalez Goretti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 14, S 8, H SS 30738, I/A 3 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-20
Empresa: SEVEN IMAGE 2008 SL
Administrador Mancomunado
- Azpiazu Lloret Unai
- Enekotegi Santos Naroa
- Oliveri Gonzalez Goretti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 14, S 8, H SS 30738, I/A 3 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-20
Administrador Mancomunado
- Azpiazu Lloret Unai
- Oliveri Gonzalez Goretti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 14, S 8, H SS 30738, I/A 2 (21/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-20
Información de AZPIAZU LLORET UNAI
Mostramos los datos de AZPIAZU LLORET UNAI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZPIAZU LLORET UNAI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos