LSI TECHNOLOGY INVESTMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Partenon, 10
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LSI TECHNOLOGY INVESTMENT SL
CIF B81414740
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LSI TECHNOLOGY INVESTMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LSI TECHNOLOGY INVESTMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bento Paul | Representante | 09/06/2009 | 28/10/2010 |
Bento Paul | Liquidador | 28/10/2010 | 28/10/2010 |
Brown Andrea Dawn | Apoderado | 16/02/2009 | 28/10/2010 |
Holdway Lynda | Apoderado | 28/12/2009 | 28/10/2010 |
Inch Jayne | Apoderado | 16/02/2009 | 28/10/2010 |
Lana Musso Stella | Apoderado | 28/12/2009 | 28/10/2010 |
Lsi Holdings Corporation | Administrador Unico | 09/06/2009 | 28/10/2010 |
Penn Caroline | Apoderado | 28/12/2009 | 28/10/2010 |
Stewart Ann Marie | Apoderado | 28/12/2009 | 28/10/2010 |
Diegan Simon John | Apoderado | 16/02/2009 | 28/12/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LSI TECHNOLOGY INVESTMENT SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-30-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-30-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15822 , F 216, S 8, H M 173288, I/A 59 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15822 , F 216, S 8, H M 173288, I/A 59 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15822 , F 216, S 8, H M 173288, I/A 59 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15822 , F 216, S 8, H M 173288, I/A 59 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15822 , F 215, S 8, H M 173288, I/A 58 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15822 , F 215, S 8, H M 173288, I/A 58 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-28
- AVDA DEL PARTENON 10 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15822 , F 215, S 8, H M 173288, I/A 57 (20/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-168-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15822 , F 214, S 8, H M 173288, I/A 56 (09/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-114-28