BROWN ANDREA DAWN
Informe ejecutivo de BROWN ANDREA DAWN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BROWN ANDREA DAWN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LSI (SPAIN) TECHNOLOGY DEVELOPMENT SL | Apoderado Mancomunado | 12/01/2009 | 21/04/2017 |
LSI TECHNOLOGY INVESTMENT SL | Apoderado | 16/02/2009 | 28/10/2010 |
VINCULACIONES DE BROWN ANDREA DAWN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BROWN ANDREA DAWN
Empresa: LSI TECHNOLOGY INVESTMENT SL
Apoderado
- Brown Andrea Dawn
- Diegan Simon John
- Haq Umair
- Inch Jayne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15822 , F 213, S 8, H M 173288, I/A 54 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-28
Apoderado Mancomunado
- Brown Andrea Dawn
- Diegan Simon John
- Haq Umair
- Inch Jayne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22371 , F 107, S 8, H M 264781, I/A 18 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-28
Información de BROWN ANDREA DAWN
Mostramos los datos de BROWN ANDREA DAWN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BROWN ANDREA DAWN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos