HAQ UMAIR
Informe ejecutivo de HAQ UMAIR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HAQ UMAIR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LSI TECHNOLOGY INVESTMENT SL | Apoderado | 16/02/2009 | 28/12/2009 |
LSI (SPAIN) TECHNOLOGY DEVELOPMENT SL | Apoderado Mancomunado | 12/01/2009 | 24/12/2009 |
VINCULACIONES DE HAQ UMAIR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HAQ UMAIR
Empresa: LSI TECHNOLOGY INVESTMENT SL
Apoderado
- Diegan Simon John
- Diegan Simon John
- Haq Umair
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15822 , F 215, S 8, H M 173288, I/A 58 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-28
Apoderado Mancomunado
- Diegan Simon John
- Haq Umair
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22371 , F 108, S 8, H M 264781, I/A 21 (24/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-28
Empresa: LSI TECHNOLOGY INVESTMENT SL
Apoderado
- Brown Andrea Dawn
- Diegan Simon John
- Haq Umair
- Inch Jayne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15822 , F 213, S 8, H M 173288, I/A 54 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-28
Apoderado Mancomunado
- Brown Andrea Dawn
- Diegan Simon John
- Haq Umair
- Inch Jayne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22371 , F 107, S 8, H M 264781, I/A 18 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-28
Información de HAQ UMAIR
Mostramos los datos de HAQ UMAIR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HAQ UMAIR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos