DIEGAN SIMON JOHN
Informe ejecutivo de DIEGAN SIMON JOHN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIEGAN SIMON JOHN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LSI TECHNOLOGY INVESTMENT SL | Apoderado | 16/02/2009 | 28/12/2009 |
LSI TECHNOLOGY INVESTMENT SL | Apoderado | 09/06/2009 | 28/12/2009 |
LSI TECHNOLOGY INVESTMENT SL | Apoderado | 28/12/2009 | |
LSI (SPAIN) TECHNOLOGY DEVELOPMENT SL | Apoderado Mancomunado | 12/01/2009 | 24/12/2009 |
LSI (SPAIN) TECHNOLOGY DEVELOPMENT SL | Apoderado | 16/02/2009 | 24/12/2009 |
VINCULACIONES DE DIEGAN SIMON JOHN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEGAN SIMON JOHN
Empresa: LSI TECHNOLOGY INVESTMENT SL
Apoderado
- Diegan Simon John
- Diegan Simon John
- Haq Umair
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15822 , F 215, S 8, H M 173288, I/A 58 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-28
Apoderado Mancomunado
- Diegan Simon John
- Haq Umair
Apoderado
- Diegan Simon John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22371 , F 108, S 8, H M 264781, I/A 21 (24/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-28
Empresa: LSI TECHNOLOGY INVESTMENT SL
Apoderado
- Diegan Simon John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15822 , F 214, S 8, H M 173288, I/A 56 (09/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-114-28
Empresa: LSI TECHNOLOGY INVESTMENT SL
Apoderado
- Brown Andrea Dawn
- Diegan Simon John
- Haq Umair
- Inch Jayne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15822 , F 213, S 8, H M 173288, I/A 54 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-28
Apoderado
- Diegan Simon John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22371 , F 107, S 8, H M 264781, I/A 19 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-28
Apoderado Mancomunado
- Brown Andrea Dawn
- Diegan Simon John
- Haq Umair
- Inch Jayne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22371 , F 107, S 8, H M 264781, I/A 18 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-28
Información de DIEGAN SIMON JOHN
Mostramos los datos de DIEGAN SIMON JOHN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEGAN SIMON JOHN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos