INCH JAYNE
Informe ejecutivo de INCH JAYNE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE INCH JAYNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LSI (SPAIN) TECHNOLOGY DEVELOPMENT SL | Apoderado Mancomunado | 12/01/2009 | 21/04/2017 |
LSI TECHNOLOGY INVESTMENT SL | Apoderado | 16/02/2009 | 28/10/2010 |
VINCULACIONES DE INCH JAYNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE INCH JAYNE
Empresa: LSI TECHNOLOGY INVESTMENT SL
Apoderado
- Brown Andrea Dawn
- Diegan Simon John
- Haq Umair
- Inch Jayne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15822 , F 213, S 8, H M 173288, I/A 54 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-28
Apoderado Mancomunado
- Brown Andrea Dawn
- Diegan Simon John
- Haq Umair
- Inch Jayne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22371 , F 107, S 8, H M 264781, I/A 18 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-28
Información de INCH JAYNE
Mostramos los datos de INCH JAYNE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de INCH JAYNE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos