HOSTELERIA LOJEÑA SA - EXTINGUIDA
Provincia Granada
Razón Social HOSTELERIA LOJEÑA SA
CIF B18089060
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor FGV AUDITORES Y CONSULTORES SL
VINCULACIONES DE HOSTELERIA LOJEÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOSTELERIA LOJEÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FGV AUDITORES Y CONSULTORES SL | Auditor | 14/10/2009 | 21/08/2020 |
Garcia Campaña Eladio | Secretario | 02/04/2018 | 21/08/2020 |
Garcia Campaña Eladio | Consejero Delegado Mancomunado | 02/04/2018 | 21/08/2020 |
Garcia Campaña Eladio | Consejero | 08/02/2013 | 21/08/2020 |
Garcia Campaña Ildefonso Gracia | Consejero Delegado Mancomunado | 02/04/2018 | 21/08/2020 |
Garcia Campaña Ildefonso Gracia | Presidente | 08/02/2013 | 21/08/2020 |
Garcia Campaña Ildefonso Gracia | Consejero | 08/02/2013 | 21/08/2020 |
Garcia Campaña Ildefonso Gracia | Liquidador | 21/08/2020 | 21/08/2020 |
Garcia Campaña Maria Gracia | Consejero | 08/02/2013 | 21/08/2020 |
Garcia Campaña Pedro Manuel | Consejero | 08/02/2013 | 21/08/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HOSTELERIA LOJEÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 151, S 8, H GR 435, I/A 22 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 151, S 8, H GR 435, I/A 22 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 151, S 8, H GR 435, I/A 22 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-18
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 151, S 8, H GR 435, I/A 22 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-18
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 151, S 8, H GR 435, I/A 21 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-18
Consejero Delegado Mancomunado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 151, S 8, H GR 435, I/A 21 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-18
Consejero Delegado Solidario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 151, S 8, H GR 435, I/A 21 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-18
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 150, S 8, H GR 435, I/A 20 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-18
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 150, S 8, H GR 435, I/A 20 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-18
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 150, S 8, H GR 435, I/A 19 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-18