GARCIA CAMPAÑA ELADIO
Informe ejecutivo de GARCIA CAMPAÑA ELADIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA CAMPAÑA ELADIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSTELERIA LOJEÑA SA | Secretario | 02/04/2018 | 21/08/2020 |
HOSTELERIA LOJEÑA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 02/04/2018 | 21/08/2020 |
HOSTELERIA LOJEÑA SA | Consejero | 08/02/2013 | 21/08/2020 |
HOSTELERIA LOJEÑA SA | Vicepresidente | 20/09/2011 | 08/02/2013 |
HOSTELERIA LOJEÑA SA | Consejero | 20/09/2011 | 08/02/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA CAMPAÑA ELADIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CAMPAÑA ELADIO
Empresa: HOSTELERIA LOJEÑA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Campaña Eladio
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
Consejero
- Garcia Campaña Eladio
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
- Garcia Campaña Maria Gracia
- Garcia Campaña Pedro Manuel
Liquidador
Presidente
Secretario
- Garcia Campaña Eladio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 151, S 8, H GR 435, I/A 22 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-18
Empresa: HOSTELERIA LOJEÑA SA
Consejero
- Garcia Campaña Eladio
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
- Garcia Campaña Maria Gracia
- Garcia Campaña Pedro Manuel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 151, S 8, H GR 435, I/A 21 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-18
Empresa: HOSTELERIA LOJEÑA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Campaña Eladio
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
Secretario
- Garcia Campaña Eladio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 151, S 8, H GR 435, I/A 21 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-18
Empresa: HOSTELERIA LOJEÑA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Campaña Eladio
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
- Garcia Campaña Maria Gracia
- Garcia Campaña Pedro Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 150, S 8, H GR 435, I/A 20 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-18
Empresa: HOSTELERIA LOJEÑA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Campaña Eladio
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
- Garcia Campaña Maria Gracia
- Garcia Campaña Pedro Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Garcia Campaña Eladio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 150, S 8, H GR 435, I/A 20 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-18
Empresa: HOSTELERIA LOJEÑA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Campaña Eladio
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
- Garcia Campaña Maria Gracia
- Garcia Campaña Pedro Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Garcia Campaña Eladio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 150, S 8, H GR 435, I/A 18 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-18
Información de GARCIA CAMPAÑA ELADIO
Mostramos los datos de GARCIA CAMPAÑA ELADIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CAMPAÑA ELADIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos