GARCIA CAMPAÑA MARIA GRACIA
Informe ejecutivo de GARCIA CAMPAÑA MARIA GRACIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA CAMPAÑA MARIA GRACIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSTELERIA LOJEÑA SA | Consejero | 08/02/2013 | 21/08/2020 |
HOSTELERIA LOJEÑA SA | Secretario | 08/02/2013 | 02/04/2018 |
HOSTELERIA LOJEÑA SA | Consejero Delegado Solidario | 08/02/2013 | 02/04/2018 |
HOSTELERIA LOJEÑA SA | Consejero | 20/09/2011 | 08/02/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA CAMPAÑA MARIA GRACIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CAMPAÑA MARIA GRACIA
Empresa: HOSTELERIA LOJEÑA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Garcia Campaña Eladio
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
- Garcia Campaña Maria Gracia
- Garcia Campaña Pedro Manuel
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 151, S 8, H GR 435, I/A 22 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-18
Empresa: HOSTELERIA LOJEÑA SA
Consejero
- Garcia Campaña Eladio
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
- Garcia Campaña Maria Gracia
- Garcia Campaña Pedro Manuel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 151, S 8, H GR 435, I/A 21 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-18
Empresa: HOSTELERIA LOJEÑA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
- Garcia Campaña Maria Gracia
Secretario
- Garcia Campaña Maria Gracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 151, S 8, H GR 435, I/A 21 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-18
Empresa: HOSTELERIA LOJEÑA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
- Garcia Campaña Maria Gracia
Consejero
- Garcia Campaña Eladio
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
- Garcia Campaña Maria Gracia
- Garcia Campaña Pedro Manuel
Presidente
Secretario
- Garcia Campaña Maria Gracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 150, S 8, H GR 435, I/A 20 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-18
Empresa: HOSTELERIA LOJEÑA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Campaña Eladio
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
- Garcia Campaña Maria Gracia
- Garcia Campaña Pedro Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 150, S 8, H GR 435, I/A 20 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-18
Empresa: HOSTELERIA LOJEÑA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Campaña Eladio
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
- Garcia Campaña Maria Gracia
- Garcia Campaña Pedro Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 150, S 8, H GR 435, I/A 18 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-18
Información de GARCIA CAMPAÑA MARIA GRACIA
Mostramos los datos de GARCIA CAMPAÑA MARIA GRACIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CAMPAÑA MARIA GRACIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos