GARCIA CAMPAÑA PEDRO MANUEL
Informe ejecutivo de GARCIA CAMPAÑA PEDRO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA CAMPAÑA PEDRO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMPAÑA RODRIGUEZ SL | Administrador Solidario | 27/12/2017 | |
HOSTELGARBU SL | Administrador Unico | 07/11/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA CAMPAÑA PEDRO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CAMPAÑA PEDRO MANUEL
Empresa: HOSTELERIA LOJEÑA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Garcia Campaña Eladio
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
- Garcia Campaña Maria Gracia
- Garcia Campaña Pedro Manuel
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 151, S 8, H GR 435, I/A 22 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-18
Empresa: HOSTELERIA LOJEÑA SA
Consejero
- Garcia Campaña Eladio
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
- Garcia Campaña Maria Gracia
- Garcia Campaña Pedro Manuel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 151, S 8, H GR 435, I/A 21 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-18
Empresa: CAMPAÑA RODRIGUEZ SL
Administrador Solidario
- Concepcion Maria Bueno Rodriguez
- Garcia Campaña Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3286 , F 81, S 8, H MU 95504, I/A 1 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-30
Empresa: HOSTELERIA LOJEÑA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Campaña Eladio
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
- Garcia Campaña Maria Gracia
- Garcia Campaña Pedro Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 150, S 8, H GR 435, I/A 20 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-18
Empresa: HOSTELERIA LOJEÑA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
- Garcia Campaña Pedro Manuel
Consejero
- Garcia Campaña Eladio
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
- Garcia Campaña Maria Gracia
- Garcia Campaña Pedro Manuel
Presidente
Secretario
- Garcia Campaña Pedro Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 150, S 8, H GR 435, I/A 20 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-18
Empresa: HOSTELGARBU SL
Administrador Unico
- Garcia Campaña Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1473 , F 14, S 8, H GR 42260, I/A 1 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-18
Empresa: HOSTELERIA LOJEÑA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
- Garcia Campaña Pedro Manuel
Consejero
- Garcia Campaña Eladio
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
- Garcia Campaña Maria Gracia
- Garcia Campaña Pedro Manuel
Presidente
Secretario
- Garcia Campaña Pedro Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 150, S 8, H GR 435, I/A 18 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-18
Información de GARCIA CAMPAÑA PEDRO MANUEL
Mostramos los datos de GARCIA CAMPAÑA PEDRO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CAMPAÑA PEDRO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos