GARCIA CAMPAÑA ILDEFONSO GRACIA
Informe ejecutivo de GARCIA CAMPAÑA ILDEFONSO GRACIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA CAMPAÑA ILDEFONSO GRACIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KASTIZO RESTAURACION SL | Administrador Unico | 02/02/2018 |
VINCULACIONES DE GARCIA CAMPAÑA ILDEFONSO GRACIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CAMPAÑA ILDEFONSO GRACIA
Empresa: HOSTELERIA LOJEÑA SA
Liquidador
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 151, S 8, H GR 435, I/A 22 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-18
Empresa: HOSTELERIA LOJEÑA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Campaña Eladio
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
Consejero
- Garcia Campaña Eladio
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
- Garcia Campaña Maria Gracia
- Garcia Campaña Pedro Manuel
Liquidador
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
Presidente
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 151, S 8, H GR 435, I/A 22 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-18
Empresa: HOSTELERIA LOJEÑA SA
Consejero
- Garcia Campaña Eladio
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
- Garcia Campaña Maria Gracia
- Garcia Campaña Pedro Manuel
Presidente
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 151, S 8, H GR 435, I/A 21 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-18
Empresa: HOSTELERIA LOJEÑA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Campaña Eladio
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 151, S 8, H GR 435, I/A 21 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-18
Empresa: HOSTELERIA LOJEÑA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
- Garcia Campaña Maria Gracia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 151, S 8, H GR 435, I/A 21 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-18
Empresa: KASTIZO RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1651 , F 142, S 8, H GR 51054, I/A 1 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-18
Empresa: HOSTELERIA LOJEÑA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
- Garcia Campaña Maria Gracia
Consejero
- Garcia Campaña Eladio
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
- Garcia Campaña Maria Gracia
- Garcia Campaña Pedro Manuel
Presidente
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 150, S 8, H GR 435, I/A 20 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-18
Empresa: HOSTELERIA LOJEÑA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
- Garcia Campaña Pedro Manuel
Consejero
- Garcia Campaña Eladio
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
- Garcia Campaña Maria Gracia
- Garcia Campaña Pedro Manuel
Presidente
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 150, S 8, H GR 435, I/A 20 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-18
Empresa: HOSTELERIA LOJEÑA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
- Garcia Campaña Pedro Manuel
Consejero
- Garcia Campaña Eladio
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
- Garcia Campaña Maria Gracia
- Garcia Campaña Pedro Manuel
Presidente
- Garcia Campaña Ildefonso Gracia
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 150, S 8, H GR 435, I/A 18 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-18
Información de GARCIA CAMPAÑA ILDEFONSO GRACIA
Mostramos los datos de GARCIA CAMPAÑA ILDEFONSO GRACIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CAMPAÑA ILDEFONSO GRACIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos