CONSTRUCCIONES HERGUISA SA - EXTINGUIDA
Municipio Molina de Aragón
Provincia Guadalajara
Razón Social CONSTRUCCIONES HERGUISA SA
CIF A19027093
Actividad Preparación de terrenos
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES HERGUISA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES HERGUISA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guillen Herranz Jose Maria | Liquidador Solidario | 07/01/2020 | 02/02/2024 |
Guillen Herranz Manuel | Liquidador Solidario | 14/07/2014 | 02/02/2024 |
Guillen Herranz Manuel | Liquidador Solidario | 07/01/2020 | 02/02/2024 |
Jose Maria Guillen Herranz | Liquidador Solidario | 14/07/2014 | 02/02/2024 |
Juste Andreu Ismael | Liquidador Solidario | 14/07/2014 | 02/02/2024 |
Juste Andreu Ismael | Liquidador Solidario | 07/01/2020 | 02/02/2024 |
Jose Maria Guillen Herranz | Administrador Unico | 25/10/2011 | 14/07/2014 |
Guillen Herranz Manuel | Administrador Solidario | 26/07/2011 | 25/10/2011 |
Jose Maria Guillen Herranz | Administrador Solidario | 26/07/2011 | 25/10/2011 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES HERGUISA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 75, S 8, H GU 1366, I/A 13 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-19
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 75, S 8, H GU 1366, I/A 13 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-19
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 74, S 8, H GU 1366, I/A 12 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-19
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 74, S 8, H GU 1366, I/A 11 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-19
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 74, S 8, H GU 1366, I/A 11 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-19
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 74, S 8, H GU 1366, I/A 11 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-19
- Se modifica el artículo 10º de los Estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 74, S 8, H GU 1366, I/A 10 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-19
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 73, S 8, H GU 1366, I/A 9 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-19
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 73, S 8, H GU 1366, I/A 9 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-19
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 73, S 8, H GU 1366, I/A 9 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-19