JUSTE ANDREU ISMAEL
Informe ejecutivo de JUSTE ANDREU ISMAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JUSTE ANDREU ISMAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES HERGUISA SA | Liquidador Solidario | 14/07/2014 | 02/02/2024 |
CONSTRUCCIONES HERGUISA SA | Liquidador Solidario | 07/01/2020 | 02/02/2024 |
VINCULACIONES DE JUSTE ANDREU ISMAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUSTE ANDREU ISMAEL
Empresa: CONSTRUCCIONES HERGUISA SA
Liquidador Solidario
- Guillen Herranz Jose Maria
- Guillen Herranz Manuel
- Juste Andreu Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 74, S 8, H GU 1366, I/A 12 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-19
Empresa: CONSTRUCCIONES HERGUISA SA
Liquidador Solidario
- Guillen Herranz Manuel
- Jose Maria Guillen Herranz
- Juste Andreu Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 74, S 8, H GU 1366, I/A 11 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-19
Información de JUSTE ANDREU ISMAEL
Mostramos los datos de JUSTE ANDREU ISMAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUSTE ANDREU ISMAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos