JOSE MARIA GUILLEN HERRANZ
Informe ejecutivo de JOSE MARIA GUILLEN HERRANZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSE MARIA GUILLEN HERRANZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES HERMANOS GUILLEN SA | Administrador Unico | 17/10/2023 |
VINCULACIONES DE JOSE MARIA GUILLEN HERRANZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE MARIA GUILLEN HERRANZ
Empresa: TALLERES HERMANOS GUILLEN SA
Administrador Unico
- Jose Maria Guillen Herranz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 213 , F 10, S 8, H GU 1713, I/A 11 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-19
Empresa: CONSTRUCCIONES HERGUISA SA
Liquidador Solidario
- Guillen Herranz Manuel
- Jose Maria Guillen Herranz
- Juste Andreu Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 74, S 8, H GU 1366, I/A 11 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-19
Empresa: CONSTRUCCIONES HERGUISA SA
Administrador Unico
- Jose Maria Guillen Herranz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 74, S 8, H GU 1366, I/A 11 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-19
Empresa: TALLERES HERMANOS GUILLEN SA
Administrador Unico
- Jose Maria Guillen Herranz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 213 , F 9, S 8, H GU 1713, I/A 9 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-19
Empresa: TALLERES HERMANOS GUILLEN SA
Administrador Solidario
- Guillen Herranz Manuel
- Jose Maria Guillen Herranz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 213 , F 9, S 8, H GU 1713, I/A 9 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-19
Empresa: CONSTRUCCIONES HERGUISA SA
Administrador Unico
- Jose Maria Guillen Herranz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 73, S 8, H GU 1366, I/A 9 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-19
Empresa: CONSTRUCCIONES HERGUISA SA
Administrador Solidario
- Guillen Herranz Manuel
- Jose Maria Guillen Herranz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 73, S 8, H GU 1366, I/A 9 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-19
Empresa: CONSTRUCCIONES HERGUISA SA
Administrador Solidario
- Guillen Herranz Manuel
- Jose Maria Guillen Herranz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 73, S 8, H GU 1366, I/A 8 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-161-19
Empresa: TALLERES HERMANOS GUILLEN SA
Administrador Solidario
- Guillen Herranz Manuel
- Jose Maria Guillen Herranz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 213 , F 9, S 8, H GU 1713, I/A 8 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-161-19
Información de JOSE MARIA GUILLEN HERRANZ
Mostramos los datos de JOSE MARIA GUILLEN HERRANZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE MARIA GUILLEN HERRANZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos