GUILLEN HERRANZ MANUEL
Informe ejecutivo de GUILLEN HERRANZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUILLEN HERRANZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES HERGUISA SA | Liquidador Solidario | 14/07/2014 | 02/02/2024 |
CONSTRUCCIONES HERGUISA SA | Liquidador Solidario | 07/01/2020 | 02/02/2024 |
TALLERES HERMANOS GUILLEN SA | Administrador Solidario | 26/07/2011 | 10/01/2012 |
CONSTRUCCIONES HERGUISA SA | Administrador Solidario | 26/07/2011 | 25/10/2011 |
VINCULACIONES DE GUILLEN HERRANZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUILLEN HERRANZ MANUEL
Empresa: CONSTRUCCIONES HERGUISA SA
Liquidador Solidario
- Guillen Herranz Jose Maria
- Guillen Herranz Manuel
- Juste Andreu Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 74, S 8, H GU 1366, I/A 12 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-19
Empresa: CONSTRUCCIONES HERGUISA SA
Liquidador Solidario
- Guillen Herranz Manuel
- Jose Maria Guillen Herranz
- Juste Andreu Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 74, S 8, H GU 1366, I/A 11 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-19
Empresa: TALLERES HERMANOS GUILLEN SA
Administrador Solidario
- Guillen Herranz Manuel
- Jose Maria Guillen Herranz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 213 , F 9, S 8, H GU 1713, I/A 9 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-19
Empresa: CONSTRUCCIONES HERGUISA SA
Administrador Solidario
- Guillen Herranz Manuel
- Jose Maria Guillen Herranz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 73, S 8, H GU 1366, I/A 9 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-19
Empresa: CONSTRUCCIONES HERGUISA SA
Administrador Solidario
- Guillen Herranz Manuel
- Jose Maria Guillen Herranz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 73, S 8, H GU 1366, I/A 8 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-161-19
Empresa: TALLERES HERMANOS GUILLEN SA
Administrador Solidario
- Guillen Herranz Manuel
- Jose Maria Guillen Herranz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 213 , F 9, S 8, H GU 1713, I/A 8 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-161-19
Información de GUILLEN HERRANZ MANUEL
Mostramos los datos de GUILLEN HERRANZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUILLEN HERRANZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos