GUILLEN HERRANZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de GUILLEN HERRANZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUILLEN HERRANZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES HERGUISA SA | Liquidador Solidario | 07/01/2020 | 02/02/2024 |
TALLERES HERMANOS GUILLEN SA | Administrador Unico | 08/11/2016 | 17/10/2023 |
VINCULACIONES DE GUILLEN HERRANZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUILLEN HERRANZ JOSE MARIA
Empresa: TALLERES HERMANOS GUILLEN SA
Administrador Unico
- Guillen Herranz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 213 , F 10, S 8, H GU 1713, I/A 11 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-19
Empresa: CONSTRUCCIONES HERGUISA SA
Liquidador Solidario
- Guillen Herranz Jose Maria
- Guillen Herranz Manuel
- Juste Andreu Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 74, S 8, H GU 1366, I/A 12 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-19
Empresa: TALLERES HERMANOS GUILLEN SA
Administrador Unico
- Guillen Herranz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 213 , F 10, S 8, H GU 1713, I/A 10 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-19
Información de GUILLEN HERRANZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de GUILLEN HERRANZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUILLEN HERRANZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos