ASUN INVERSIONES DEL SERRABLO SL - EXTINGUIDA
Municipio Sabiñánigo
Provincia Huesca
Razón Social ASUN INVERSIONES DEL SERRABLO SL
CIF B22312680
Capital Social 512500.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 07/07/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ASUN INVERSIONES DEL SERRABLO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASUN INVERSIONES DEL SERRABLO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Muñiz Javier | Administrador Solidario | 28/07/2022 | 15/09/2023 |
Betran Bartolome Jose Luis | Administrador Solidario | 28/07/2022 | 15/09/2023 |
Bretos Bretos Jesus | Apoderado | 26/03/2010 | 15/09/2023 |
Hernando Biel Carlos | Liquidador | 15/09/2023 | 15/09/2023 |
Gimenez Gabas Francisco-javier | Administrador Unico | 26/03/2010 | 28/07/2022 |
Bretos Bretos Jesus | Administrador Mancomunado | 26/03/2010 | |
Gimenez Gabas Francisco-javier | Administrador Mancomunado | 26/03/2010 |
ACTOS BORME DE ASUN INVERSIONES DEL SERRABLO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 222, S 8, H HU 8697, I/A 6 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-22
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 222, S 8, H HU 8697, I/A 6 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-22
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 222, S 8, H HU 8697, I/A 6 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-22
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 222, S 8, H HU 8697, I/A 6 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-22
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 222, S 8, H HU 8697, I/A 5 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-22
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 222, S 8, H HU 8697, I/A 5 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 222, S 8, H HU 8697, I/A 5 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-22
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-237-22
Capital Anterior: | 20.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 492.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 512.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.462,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 222, S 8, H HU 8697, I/A 4 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-22
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 221, S 8, H HU 8697, I/A 3 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-22