HERNANDO BIEL CARLOS
Informe ejecutivo de HERNANDO BIEL CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERNANDO BIEL CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRISTALERIA EL SERRABLO SA | Administrador Unico | 10/06/2021 |
VINCULACIONES DE HERNANDO BIEL CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDO BIEL CARLOS
Empresa: ASUN INVERSIONES DEL SERRABLO SL
Liquidador
- Hernando Biel Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 222, S 8, H HU 8697, I/A 6 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-22
Empresa: CRISTALERIA EL SERRABLO SA
Administrador Unico
- Hernando Biel Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 218, L 119, F 218, S 8, H HU 1718, I/A 13 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-22
Empresa: CRISTALERIA EL SERRABLO SA
Administrador Solidario
- Betran Bartolome Jose Luis
- Hernando Biel Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 218, L 119, F 218, S 8, H HU 1718, I/A 13 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-22
Empresa: CRISTALERIA EL SERRABLO SA
Administrador Solidario
- Betran Bartolome Jose Luis
- Hernando Biel Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 218, L 119, F 218, S 8, H HU 1718, I/A 12 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-22
Empresa: CRISTALERIA EL SERRABLO SA
Consejero
- Betran Bartolome Jose Luis
- Bretos Bretos Jesus
- Hernando Biel Carlos
Presidente
Secretario
- Hernando Biel Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 218, L 119, F 218, S 8, H HU 1718, I/A 12 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-22
Empresa: CRISTALERIA EL SERRABLO SA
Consejero
- Betran Bartolome Jose Luis
- Bretos Bretos Jesus
- Hernando Biel Carlos
Presidente
Secretario
- Hernando Biel Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 218, L 119, F 218, S 8, H HU 1718, I/A 11 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-22
Empresa: CRISTALERIA EL SERRABLO SA
Consejero Delegado Solidario
- Alvarez Muñiz Javier
- Betran Bartolome Jose Luis
- Bretos Bretos Jesus
- Gimenez Gabas Francisco-javier
- Hernando Biel Carlos
Consejero
- Alvarez Muñiz Javier
- Betran Bartolome Jose Luis
- Bretos Bretos Jesus
- Gimenez Gabas Francisco-javier
- Hernando Biel Carlos
Presidente
Secretario
- Hernando Biel Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 218, L 119, F 218, S 8, H HU 1718, I/A 11 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-22
Empresa: CRISTALERIA EL SERRABLO SA
Consejero Delegado Solidario
- Alvarez Muñiz Javier
- Betran Bartolome Jose Luis
- Bretos Bretos Jesus
- Gimenez Gabas Francisco-javier
- Hernando Biel Carlos
Consejero
- Alvarez Muñiz Javier
- Betran Bartolome Jose Luis
- Bretos Bretos Jesus
- Gimenez Gabas Francisco-javier
- Hernando Biel Carlos
Presidente
Secretario
- Hernando Biel Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 218, L 119, F 218, S 8, H HU 1718, I/A 10 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-22
Empresa: CRISTALERIA EL SERRABLO SA
Consejero Delegado Solidario
- Alvarez Muñiz Javier
- Betran Bartolome Jose Luis
- Bretos Bretos Jesus
- Gimenez Gabas Javier
- Hernando Biel Carlos
Consejero
- Alvarez Muñiz Javier
- Betran Bartolome Jose Luis
- Bretos Bretos Jesus
- Gimenez Gabas Javier
- Hernando Biel Carlos
Presidente
Secretario
- Hernando Biel Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 218, L 119, F 217, S 8, H HU 1718, I/A 9 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-45-22
Información de HERNANDO BIEL CARLOS
Mostramos los datos de HERNANDO BIEL CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDO BIEL CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos