BRETOS BRETOS JESUS
Informe ejecutivo de BRETOS BRETOS JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BRETOS BRETOS JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASUN INVERSIONES DEL SERRABLO SL | Apoderado | 26/03/2010 | 15/09/2023 |
CRISTALERIA EL SERRABLO SA | Consejero | 07/07/2017 | 23/12/2019 |
CRISTALERIA EL SERRABLO SA | Consejero Delegado Solidario | 26/02/2009 | 07/07/2017 |
CRISTALERIA EL SERRABLO SA | Consejero | 26/02/2009 | 07/07/2017 |
ASUN INVERSIONES DEL SERRABLO SL | Administrador Mancomunado | 26/03/2010 |
VINCULACIONES DE BRETOS BRETOS JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRETOS BRETOS JESUS
Empresa: CRISTALERIA EL SERRABLO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 218, L 119, F 218, S 8, H HU 1718, I/A 12 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-22
Empresa: CRISTALERIA EL SERRABLO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 218, L 119, F 218, S 8, H HU 1718, I/A 11 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-22
Empresa: CRISTALERIA EL SERRABLO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 218, L 119, F 218, S 8, H HU 1718, I/A 11 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-22
Empresa: CRISTALERIA EL SERRABLO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 218, L 119, F 218, S 8, H HU 1718, I/A 10 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-22
Empresa: ASUN INVERSIONES DEL SERRABLO SL
Apoderado
- Bretos Bretos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 221, S 8, H HU 8697, I/A 3 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-22
Empresa: ASUN INVERSIONES DEL SERRABLO SL
Administrador Mancomunado
- Bretos Bretos Jesus
- Gimenez Gabas Francisco-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 221, S 8, H HU 8697, I/A 2 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-22
Empresa: CRISTALERIA EL SERRABLO SA
Consejero Delegado Solidario
- Alvarez Muñiz Javier
- Betran Bartolome Jose Luis
- Bretos Bretos Jesus
- Gimenez Gabas Javier
- Hernando Biel Carlos
Consejero
- Alvarez Muñiz Javier
- Betran Bartolome Jose Luis
- Bretos Bretos Jesus
- Gimenez Gabas Javier
- Hernando Biel Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 218, L 119, F 217, S 8, H HU 1718, I/A 9 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-45-22
Información de BRETOS BRETOS JESUS
Mostramos los datos de BRETOS BRETOS JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRETOS BRETOS JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos