BETRAN BARTOLOME JOSE LUIS
Informe ejecutivo de BETRAN BARTOLOME JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BETRAN BARTOLOME JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASUN INVERSIONES DEL SERRABLO SL | Administrador Solidario | 28/07/2022 | 15/09/2023 |
CRISTALERIA EL SERRABLO SA | Administrador Solidario | 23/12/2019 | 10/06/2021 |
CRISTALERIA EL SERRABLO SA | Presidente | 07/07/2017 | 23/12/2019 |
CRISTALERIA EL SERRABLO SA | Consejero | 07/07/2017 | 23/12/2019 |
CRISTALERIA EL SERRABLO SA | Consejero Delegado Solidario | 26/02/2009 | 07/07/2017 |
CRISTALERIA EL SERRABLO SA | Presidente | 26/02/2009 | 07/07/2017 |
CRISTALERIA EL SERRABLO SA | Consejero | 26/02/2009 | 07/07/2017 |
VINCULACIONES DE BETRAN BARTOLOME JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BETRAN BARTOLOME JOSE LUIS
Empresa: ASUN INVERSIONES DEL SERRABLO SL
Administrador Solidario
- Alvarez Muñiz Javier
- Betran Bartolome Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 222, S 8, H HU 8697, I/A 6 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-22
Empresa: ASUN INVERSIONES DEL SERRABLO SL
Administrador Solidario
- Alvarez Muñiz Javier
- Betran Bartolome Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 222, S 8, H HU 8697, I/A 5 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-22
Empresa: CRISTALERIA EL SERRABLO SA
Administrador Solidario
- Betran Bartolome Jose Luis
- Hernando Biel Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 218, L 119, F 218, S 8, H HU 1718, I/A 13 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-22
Empresa: CRISTALERIA EL SERRABLO SA
Administrador Solidario
- Betran Bartolome Jose Luis
- Hernando Biel Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 218, L 119, F 218, S 8, H HU 1718, I/A 12 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-22
Empresa: CRISTALERIA EL SERRABLO SA
Consejero
- Betran Bartolome Jose Luis
- Bretos Bretos Jesus
- Hernando Biel Carlos
Presidente
- Betran Bartolome Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 218, L 119, F 218, S 8, H HU 1718, I/A 12 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-22
Empresa: CRISTALERIA EL SERRABLO SA
Consejero
- Betran Bartolome Jose Luis
- Bretos Bretos Jesus
- Hernando Biel Carlos
Presidente
- Betran Bartolome Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 218, L 119, F 218, S 8, H HU 1718, I/A 11 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-22
Empresa: CRISTALERIA EL SERRABLO SA
Consejero Delegado Solidario
- Alvarez Muñiz Javier
- Betran Bartolome Jose Luis
- Bretos Bretos Jesus
- Gimenez Gabas Francisco-javier
- Hernando Biel Carlos
Consejero
- Alvarez Muñiz Javier
- Betran Bartolome Jose Luis
- Bretos Bretos Jesus
- Gimenez Gabas Francisco-javier
- Hernando Biel Carlos
Presidente
- Betran Bartolome Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 218, L 119, F 218, S 8, H HU 1718, I/A 11 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-22
Empresa: CRISTALERIA EL SERRABLO SA
Consejero Delegado Solidario
- Alvarez Muñiz Javier
- Betran Bartolome Jose Luis
- Bretos Bretos Jesus
- Gimenez Gabas Francisco-javier
- Hernando Biel Carlos
Consejero
- Alvarez Muñiz Javier
- Betran Bartolome Jose Luis
- Bretos Bretos Jesus
- Gimenez Gabas Francisco-javier
- Hernando Biel Carlos
Presidente
- Betran Bartolome Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 218, L 119, F 218, S 8, H HU 1718, I/A 10 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-22
Empresa: CRISTALERIA EL SERRABLO SA
Consejero Delegado Solidario
- Alvarez Muñiz Javier
- Betran Bartolome Jose Luis
- Bretos Bretos Jesus
- Gimenez Gabas Javier
- Hernando Biel Carlos
Consejero
- Alvarez Muñiz Javier
- Betran Bartolome Jose Luis
- Bretos Bretos Jesus
- Gimenez Gabas Javier
- Hernando Biel Carlos
Presidente
- Betran Bartolome Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 218, L 119, F 217, S 8, H HU 1718, I/A 9 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-45-22
Información de BETRAN BARTOLOME JOSE LUIS
Mostramos los datos de BETRAN BARTOLOME JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BETRAN BARTOLOME JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos