ALVAREZ MUÑIZ JAVIER
Informe ejecutivo de ALVAREZ MUÑIZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALVAREZ MUÑIZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASUN INVERSIONES DEL SERRABLO SL | Administrador Solidario | 28/07/2022 | 15/09/2023 |
CRISTALERIA EL SERRABLO SA | Consejero Delegado Solidario | 26/02/2009 | 07/07/2017 |
CRISTALERIA EL SERRABLO SA | Consejero | 26/02/2009 | 07/07/2017 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ MUÑIZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ MUÑIZ JAVIER
Empresa: ASUN INVERSIONES DEL SERRABLO SL
Administrador Solidario
- Alvarez Muñiz Javier
- Betran Bartolome Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 222, S 8, H HU 8697, I/A 6 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-22
Empresa: ASUN INVERSIONES DEL SERRABLO SL
Administrador Solidario
- Alvarez Muñiz Javier
- Betran Bartolome Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 222, S 8, H HU 8697, I/A 5 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-22
Empresa: CRISTALERIA EL SERRABLO SA
Consejero Delegado Solidario
- Alvarez Muñiz Javier
- Betran Bartolome Jose Luis
- Bretos Bretos Jesus
- Gimenez Gabas Francisco-javier
- Hernando Biel Carlos
Consejero
- Alvarez Muñiz Javier
- Betran Bartolome Jose Luis
- Bretos Bretos Jesus
- Gimenez Gabas Francisco-javier
- Hernando Biel Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 218, L 119, F 218, S 8, H HU 1718, I/A 11 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-22
Empresa: CRISTALERIA EL SERRABLO SA
Consejero Delegado Solidario
- Alvarez Muñiz Javier
- Betran Bartolome Jose Luis
- Bretos Bretos Jesus
- Gimenez Gabas Francisco-javier
- Hernando Biel Carlos
Consejero
- Alvarez Muñiz Javier
- Betran Bartolome Jose Luis
- Bretos Bretos Jesus
- Gimenez Gabas Francisco-javier
- Hernando Biel Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 218, L 119, F 218, S 8, H HU 1718, I/A 10 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-22
Empresa: CRISTALERIA EL SERRABLO SA
Consejero Delegado Solidario
- Alvarez Muñiz Javier
- Betran Bartolome Jose Luis
- Bretos Bretos Jesus
- Gimenez Gabas Javier
- Hernando Biel Carlos
Consejero
- Alvarez Muñiz Javier
- Betran Bartolome Jose Luis
- Bretos Bretos Jesus
- Gimenez Gabas Javier
- Hernando Biel Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 218, L 119, F 217, S 8, H HU 1718, I/A 9 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-45-22
Información de ALVAREZ MUÑIZ JAVIER
Mostramos los datos de ALVAREZ MUÑIZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ MUÑIZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos