A. P. C. ASESORES DE INVERSIONES Y FINANZAS DE NAVARRA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sansomain, 15
Código Postal 31300
Municipio Tafalla
Provincia Navarra
Razón Social A. P. C. ASESORES DE INVERSIONES Y FINANZAS DE NAVARRA SL
CIF B31734403
Actividad Actividades de agentes y corredores de seguros
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE A. P. C. ASESORES DE INVERSIONES Y FINANZAS DE NAVARRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE A. P. C. ASESORES DE INVERSIONES Y FINANZAS DE NAVARRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Azcona Bertol Gorka | Administrador Mancomunado | 27/04/2009 | 11/04/2013 |
Prat Castillejo Alejandro | Administrador Mancomunado | 27/04/2009 | 11/04/2013 |
Prat Castillejo Alejandro | Liquidador Unico | 11/04/2013 | 11/04/2013 |
Martinez Planillo Victor Manuel | Administrador Mancomunado | 27/04/2009 | 21/07/2010 |
Mateo Aguado Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 27/04/2009 | 21/07/2010 |
Azcona Bertol Gorka | Administrador Solidario | 27/04/2009 | |
Prat Castillejo Alejandro | Administrador Solidario | 27/04/2009 |
ACTOS BORME DE A. P. C. ASESORES DE INVERSIONES Y FINANZAS DE NAVARRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 153, S 8, H NA 17509, I/A 7 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 153, S 8, H NA 17509, I/A 7 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 153, S 8, H NA 17509, I/A 7 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 153, S 8, H NA 17509, I/A 7 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-31
Administrador Mancomunado
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 153, S 8, H NA 17509, I/A 7 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-31
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-31
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-174-31
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 153, S 8, H NA017509, I/A00006 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-31
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-194-31
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION ESTRUCTURA ORGANO ADMINISTRACION. ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 152, S 8, H NA017509, I/A00005 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-31