PRAT CASTILLEJO ALEJANDRO
Informe ejecutivo de PRAT CASTILLEJO ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PRAT CASTILLEJO ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A. P. C. ASESORES DE INVERSIONES Y FINANZAS DE NAVARRA SL | Administrador Mancomunado | 27/04/2009 | 11/04/2013 |
A. P. C. ASESORES DE INVERSIONES Y FINANZAS DE NAVARRA SL | Liquidador Unico | 11/04/2013 | 11/04/2013 |
MEJORA PROFESIONAL SL | Administrador Mancomunado | 23/06/2009 | 02/01/2012 |
A. P. C. ASESORES DE INVERSIONES Y FINANZAS DE NAVARRA SL | Administrador Solidario | 27/04/2009 |
VINCULACIONES DE PRAT CASTILLEJO ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRAT CASTILLEJO ALEJANDRO
Liquidador Unico
- Prat Castillejo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 153, S 8, H NA 17509, I/A 7 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-31
Administrador Mancomunado
- Azcona Bertol Gorka
- Prat Castillejo Alejandro
Liquidador Unico
- Prat Castillejo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 153, S 8, H NA 17509, I/A 7 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-31
Empresa: MEJORA PROFESIONAL SL
Administrador Mancomunado
- Azcona Bertol Gorka
- Jimenez Saenz Jacob
- Martinez Planillo Victor Manuel
- Mateo Aguado Francisco Javier
- Prat Castillejo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035 , F 101, S 8, H NA 20796, I/A 3 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-31
Empresa: MEJORA PROFESIONAL SL
Administrador Mancomunado
- Azcona Bertol Gorka
- Jimenez Saenz Jacob
- Martinez Planillo Victor Manuel
- Mateo Aguado Francisco Javier
- Prat Castillejo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035 , F 100, S 8, H NA020796, I/A00002 (23/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-123-31
Administrador Mancomunado
- Azcona Bertol Gorka
- Martinez Planillo Victor Manuel
- Mateo Aguado Francisco Javier
- Prat Castillejo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 152, S 8, H NA017509, I/A00005 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-31
Administrador Solidario
- Azcona Bertol Gorka
- Prat Castillejo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 152, S 8, H NA017509, I/A00005 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-31
Información de PRAT CASTILLEJO ALEJANDRO
Mostramos los datos de PRAT CASTILLEJO ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRAT CASTILLEJO ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos