MATEO AGUADO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de MATEO AGUADO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MATEO AGUADO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LACADOS Y BARNIZADOS G.M. SL | Administrador Unico | 27/03/2009 |
VINCULACIONES DE MATEO AGUADO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEO AGUADO FRANCISCO JAVIER
Empresa: G-M NAVARRA SL
Administrador Solidario
- Mateo Aguado Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 357 , F 21, S 8, H NA 7833, I/A 12 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-31
Empresa: MEJORA PROFESIONAL SL
Administrador Mancomunado
- Gil Cordon Rosario Ana
- Jimenez Saenz Jacob
- Martinez Planillo Victor Manuel
- Mateo Aguado Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035 , F 101, S 8, H NA 20796, I/A 4 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-31
Empresa: MATEO INVERSIONES Y GESTIONES SL
Liquidador Unico
- Mateo Aguado Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1000 , F 2, S 8, H NA 20126, I/A 2 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-31
Empresa: MATEO INVERSIONES Y GESTIONES SL
Administrador Unico
- Mateo Aguado Francisco Javier
Liquidador Unico
- Mateo Aguado Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1000 , F 2, S 8, H NA 20126, I/A 2 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-31
Empresa: MEJORA PROFESIONAL SL
Administrador Mancomunado
- Gil Cordon Rosario Ana
- Jimenez Saenz Jacob
- Martinez Planillo Victor Manuel
- Mateo Aguado Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035 , F 101, S 8, H NA 20796, I/A 3 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-31
Empresa: MEJORA PROFESIONAL SL
Administrador Mancomunado
- Azcona Bertol Gorka
- Jimenez Saenz Jacob
- Martinez Planillo Victor Manuel
- Mateo Aguado Francisco Javier
- Prat Castillejo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035 , F 101, S 8, H NA 20796, I/A 3 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-31
Administrador Mancomunado
- Martinez Planillo Victor Manuel
- Mateo Aguado Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 153, S 8, H NA017509, I/A00006 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-31
Empresa: MEJORA PROFESIONAL SL
Administrador Mancomunado
- Azcona Bertol Gorka
- Jimenez Saenz Jacob
- Martinez Planillo Victor Manuel
- Mateo Aguado Francisco Javier
- Prat Castillejo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035 , F 100, S 8, H NA020796, I/A00002 (23/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-123-31
Administrador Mancomunado
- Azcona Bertol Gorka
- Martinez Planillo Victor Manuel
- Mateo Aguado Francisco Javier
- Prat Castillejo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 152, S 8, H NA017509, I/A00005 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-31
Empresa: LACADOS Y BARNIZADOS G.M. SL
Administrador Unico
- Mateo Aguado Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 106 , F 70, S 8, H NA002052, I/A00015 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-31
VER MAS ACTOS
Información de MATEO AGUADO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de MATEO AGUADO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEO AGUADO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos