AZCONA BERTOL GORKA
Informe ejecutivo de AZCONA BERTOL GORKA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AZCONA BERTOL GORKA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A. P. C. ASESORES DE INVERSIONES Y FINANZAS DE NAVARRA SL | Administrador Mancomunado | 27/04/2009 | 11/04/2013 |
MEJORA PROFESIONAL SL | Administrador Mancomunado | 23/06/2009 | 02/01/2012 |
A. P. C. ASESORES DE INVERSIONES Y FINANZAS DE NAVARRA SL | Administrador Solidario | 27/04/2009 |
VINCULACIONES DE AZCONA BERTOL GORKA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZCONA BERTOL GORKA
Administrador Mancomunado
- Azcona Bertol Gorka
- Prat Castillejo Alejandro
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 153, S 8, H NA 17509, I/A 7 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-31
Empresa: MEJORA PROFESIONAL SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035 , F 101, S 8, H NA 20796, I/A 3 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-31
Empresa: MEJORA PROFESIONAL SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035 , F 100, S 8, H NA020796, I/A00002 (23/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-123-31
Administrador Mancomunado
- Azcona Bertol Gorka
- Martinez Planillo Victor Manuel
- Mateo Aguado Francisco Javier
- Prat Castillejo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 152, S 8, H NA017509, I/A00005 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-31
Administrador Solidario
- Azcona Bertol Gorka
- Prat Castillejo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 152, S 8, H NA017509, I/A00005 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-31
Información de AZCONA BERTOL GORKA
Mostramos los datos de AZCONA BERTOL GORKA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZCONA BERTOL GORKA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos