MARTINEZ PLANILLO VICTOR MANUEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ PLANILLO VICTOR MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ PLANILLO VICTOR MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEJORA PROFESIONAL SL | Administrador Solidario | 21/03/2018 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ PLANILLO VICTOR MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ PLANILLO VICTOR MANUEL
Empresa: MEJORA PROFESIONAL SL
Administrador Solidario
- Adrian Conget Jesus Maria
- Martinez Planillo Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035 , F 101, S 8, H NA 20796, I/A 4 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-31
Empresa: MEJORA PROFESIONAL SL
Administrador Mancomunado
- Gil Cordon Rosario Ana
- Jimenez Saenz Jacob
- Martinez Planillo Victor Manuel
- Mateo Aguado Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035 , F 101, S 8, H NA 20796, I/A 4 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-31
Empresa: MEJORA PROFESIONAL SL
Administrador Mancomunado
- Gil Cordon Rosario Ana
- Jimenez Saenz Jacob
- Martinez Planillo Victor Manuel
- Mateo Aguado Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035 , F 101, S 8, H NA 20796, I/A 3 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-31
Empresa: MEJORA PROFESIONAL SL
Administrador Mancomunado
- Azcona Bertol Gorka
- Jimenez Saenz Jacob
- Martinez Planillo Victor Manuel
- Mateo Aguado Francisco Javier
- Prat Castillejo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035 , F 101, S 8, H NA 20796, I/A 3 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-31
Administrador Mancomunado
- Martinez Planillo Victor Manuel
- Mateo Aguado Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 153, S 8, H NA017509, I/A00006 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-31
Empresa: MEJORA PROFESIONAL SL
Administrador Mancomunado
- Azcona Bertol Gorka
- Jimenez Saenz Jacob
- Martinez Planillo Victor Manuel
- Mateo Aguado Francisco Javier
- Prat Castillejo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035 , F 100, S 8, H NA020796, I/A00002 (23/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-123-31
Administrador Mancomunado
- Azcona Bertol Gorka
- Martinez Planillo Victor Manuel
- Mateo Aguado Francisco Javier
- Prat Castillejo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 152, S 8, H NA017509, I/A00005 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-31
Información de MARTINEZ PLANILLO VICTOR MANUEL
Mostramos los datos de MARTINEZ PLANILLO VICTOR MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ PLANILLO VICTOR MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos