VIVO PEREZ JOSE
Informe ejecutivo de VIVO PEREZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE VIVO PEREZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERRER FARMA SA | Apoderado Solidario | 29/01/2019 | |
GRUPO FERRER INTERNACIONAL SA | Apoderado Solidario | 28/01/2019 | |
NOVA EXINVER SL | Apoderado Solidario | 19/12/2018 | |
EXINVER FERRER SL | Apoderado Solidario | 18/12/2018 |
VINCULACIONES DE VIVO PEREZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIVO PEREZ JOSE
Empresa: HEALTHTECH BIO ACTIVES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Alvarez Del Cerro Laura
- Artesero Villar Anabel
- Borrego Rios Francisco
- Borrego Rios Francisco
- Borrego Rios Francisco
- Brazo Barcelo Susagna
- Caceres Torrens Jordi
- Candel Quesada Jesus
- Carrascosa Gomez Maria Jose
- Casas Algarra Meritxell
- Fernandez Ledesma Francisco Javier
- Guinart Carvajal David
- Hurtado Tremp Sonia
- Hurtado Tremp Sonia
- Hurtado Tremp Sonia
- Lopez Megias Gines
- Martin Padilla Silvia
- Martinez Jimenez Sonia
- Moya Muñiz Laura
- Peña Lorite Rafael Jose
- Ribada Granja Alicia
- Riquelme Marin Ana Maria
- Saura Gonzalez Mario
- Serra Gibert Antoni
- Serra Gibert Antoni
- Vivo Perez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47318 , F 20, S 8, H B 537264, I/A 23 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-08
Empresa: HEALTHTECH BIO ACTIVES SL
Apoderado Solidario
- Alemany Romagosa Eduardo
- Alemany Romagosa Eduardo
- Artesero Villar Anabel
- Bañon Del Valle Joaquina
- Borrego Rios Francisco
- Brazo Barcelo Susagna
- Caceres Torrens Jordi
- Canales Salvador Isabel
- Candel Quesada Jesus
- Guinart Carvajal David
- Hernandez Parra Ascension
- Hurtado Tremp Sonia
- Martinez Jimenez Sonia
- Peña Lorite Rafael Jose
- Riquelme Marin Ana Maria
- Saura Gonzalez Mario
- Vivo Perez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47318 , F 11, S 8, H B 537264, I/A 12 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-08
Empresa: FERRER INTERNACIONAL SA
Apoderado Mancomunado
- Campos Coll Jose
- De Antonio Ferrer Pedro
- De Antonio Ferrer Pedro
- Fanes Trillo Juan
- Fanes Trillo Juan
- Ferrer Puig David
- Ferrer Puig David
- Fidalgo Gonzalez Olga
- Fidalgo Gonzalez Olga
- Peña Lorite Rafael
- Peña Lorite Rafael Jose
- Rovirosa Escosura Mario
- Sanz Ordax David
- Sanz Ordax David
- Vela Calderon Marta
- Vila Moran Beatriz
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Alonso Amoros Jordi
- Ariza Manzano Alfonso
- Borrego Rios Francisco
- Brazo Barcelo Susagna
- Cabau Ramirez Maria Gloria
- De Flores Pardo Nuria
- Ferrer Puig David
- Fumanal Sopena Jose Luis
- Fumanal Sopena Jose Luis
- Gil Luna Emilio
- Guinart Carvajal David
- Lorenzo Ferrer Jose Luis
- Martin Padilla Silvia
- Martin Poveda Juan Ramon
- Martinez Alvarez Enric
- Martinez Jimenez Sonia
- Monllau Jaques Luis Gabriel
- Monllau Jaques Luis Gabriel
- Morell Aloy Ana
- MULTIGESTION IBERIA 2014 SL
- Otero Castells Natalia
- Peloche Osuna Maria Dolores
- Peña Lorite Rafael
- Peña Lorite Rafael Jose
- Plaza Escudero Fernando
- Ribada Granja Alicia
- Sanz Ordax David
- Sanz Ordax David
- Serra Gibert Antoni
- Valls Chaparro Nuria
- Valls Chaparro Nuria
- Vicente Elias Isaac
- Vidal Revilla Marta
- Viñas Diez Laura
- Vivo Perez Jose
- Vivo Perez Jose
Apoderado
- Barris Costal Josep Maria
- Basolas Erill Antonio
- Basolas Erill Antonio
- Basolas Erill Antonio
- Basolas Erill Antonio
- De Flores Pardo Nuria
- Estruga Estruga Jorge
- Estruga Estruga Jorge
- Estruga Estruga Jorge
- Estruga Estruga Jorge
- Fanes Trillo Juan
- Fanes Trillo Juan
- Fanes Trillo Juan
- Fanes Trillo Juan
- Fanes Trillo Juan
- Fanes Trillo Juan
- Ferrer Batlles Jorge
- Ferrer Salat Carlos
- Ferrer Salat Carlos
- Ferrer Salat Carlos
- Ferrer Salat Carlos
- Foguet Ambros Rafael
- Fumanal Sopena Jose Luis
- GARCIA ALONSO FERNANDO
- Gil Garcia Felix
- Gil Garcia Felix
- Gil Garcia Felix
- Gil Garcia Felix
- Gil Garcia Felix
- Gil Garcia Felix
- Griño Ramos Claudio
- Griño Ramos Claudio
- Guinart Carvajal David
- Hernandez Riveres Asuncion
- Hosta Pujol Alfonso
- Llorente Gutierrez Jose Luis
- Mallafre Mayor Antonio
- Miranda Torrents Abraham
- Miranda Torrents Abraham
- Miranda Torrents Abraham
- Monllau Jaques Gabriel
- Monllau Jaques Luis Gabriel
- Monllau Jaques Luis Gabriel
- Monllau Jaques Luis Gabriel
- MULTIGESTION IBERIA SA
- Ortiz Hernandez Jose Alfonso
- Osorio Perucho Rafael
- Osorio Perucho Rafael
- Peña Lorite Rafael Jose
- Peña Lorite Rafael Jose
- Plaza Escudero Fernando
- Puig Segarra Jose
- Rodriguez Rovira Eduardo
- Sanz Ordax David
- Sanz Ordax David
- Soriano Regas Mariano
- Taxonera Roca Francisco
- Taxonera Roca Francisco
- Taxonera Roca Francisco
- Tena Rodriguez Manuel
- Umbert Rexach Jose Maria
- Valls Chaparro Nuria
- Valls Chaparro Nuria
- Vidal Revilla Marta
- Vilaseca Torres Jaime
- Vilaseca Torres Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46726 , F 8, S 8, H B 78309, I/A 214 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-08
Empresa: INTERQUIM SA
Apoderado Mancomunado
- Andreu Costa Josep Ramon
- Barris Costal Josep Maria
- Barris Costal Josep Maria
- Campos Coll Jose
- Campos Espinosa Juan
- Campos Espinosa Juan
- Camps Camprubi Francesc Xavier
- De Antonio Ferrer Pedro
- De Antonio Ferrer Pedro
- Fanes Trillo Juan
- Fanes Trillo Juan
- Fanes Trillo Juan
- Fernandez Cano Diego
- Ferrer Puig David
- Ferrer Puig David
- Fidalgo Gonzalez Olga
- Fidalgo Gonzalez Olga
- Fumanal Sopena Jose Luis
- Gil Aroca Jose Maria
- Gil Roca Jose Maria
- Lopez Megias Gines
- Miranda Torrents Abraham
- Miranda Torrents Abraham
- Peña Lorite Rafael
- Peña Lorite Rafael Jose
- Rovirosa Escosura Mario
- Sanz Ordax David
- Sanz Ordax David
- Taxonera Roca Francisco
- Umbert Rexac Jose Maria
- Vela Calderon Marta
- Vila Moran Beatriz
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Brazo Barcelo Susagna
- Cabau Ramirez Maria Gloria
- De Flores Pardo Nuria
- Fumanal Sopena Jose Luis
- Guinart Carvajal David
- Martinez Jimenez Sonia
- Monllau Jaques Luis Gabriel
- Monllau Jaques Luis Gabriel
- Otero Castells Natalia
- Peloche Osuna Maria Dolores
- Peña Lorite Rafael
- Plaza Escudero Fernando
- Sanz Ordax David
- Sanz Ordax David
- Serra Gibert Antoni
- Valls Chaparro Nuria
- Vicente Elias Isaac
- Viñas Diez Laura
- Vivo Perez Jose
- Vivo Perez Jose
Apoderado
- De Flores Pardo Nuria
- Fanes Trillo Juan
- Fanes Trillo Juan
- Fanes Trillo Juan
- Fanes Trillo Juan
- Guinart Carvajal David
- Guitart Carvajal David
- Monllau Jaques Gabriel
- Monllau Jaques Luis Gabriel
- Peloche Osuna Maria Dolores
- Peña Lorite Rafael Jose
- Peña Lorite Rafael Jose
- Plaza Escudero Fernando
- Sanz Ordax David
- Sanz Ordax David
- Valls Chaparro Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46714 , F 183, S 8, H B 78067, I/A 154 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-08
Empresa: NOVENTURE SL
Apoderado Mancomunado
- De Antonio Ferrer Pedro
- Fanes Trillo Juan
- Fanes Trillo Juan
- Fanes Trillo Juan
- Ferrer Puig David
- Ferrer Puig David
- Fidalgo Gonzalez Olga
- Peña Lorite Rafael Jose
- Peña Lorite Rafel
- Peña Lorite Rafel
- Rovirosa Escosura Mario
- Sanz Ordax David
- Sanz Ordax David
- Sanz Ordax David
- Vela Calderon Marta
- Vila Moran Beatriz
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Brazo Barcelo Susagna
- Cabau Ramirez Maria Gloria
- De Flores Pardo Nuria
- Fanes Trillo Juan
- Fanes Trillo Juan
- Guinart Carvajal David
- Martinez Fernandez Paula
- Martinez Jimenez Sonia
- Monllau Jaques Luis Gabriel
- Otero Castells Natalia
- Peloche Osuna Maria Dolores
- Plaza Escudero Fernando
- Sanz Ordax David
- Valls Chaparro Nuria
- Vicente Elias Isaac
- Viñas Diez Laura
- Vivo Perez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46739 , F 194, S 8, H B 239530, I/A 44 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-08
Empresa: SPHERIUM BIOMED SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Artesero Villar Anabel
- Borrego Rios Francisco
- Brazo Barcelo Susagna
- Cabau Ramirez Maria Gloria
- Casas Algarra Meritxell
- Fumanal Sopena Jose Luis
- Gil Luna Emili
- Guinart Carvajal David
- Lorenzo Ferrer Jose Luis
- Martin Poveda Juan Ramon
- Martinez Jimenez Sonia
- Morell Aloy Ana
- Otero Castells Natalia
- Peloche Osuna Maria Dolores
- Ribada Granja Alicia
- Salvany Gustems Montserrat
- Serra Gibert Antoni
- Soler Garcia Josep
- Valls Chaparro Nuria
- Viñas Diez Laura
- Vivo Perez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46600 , F 127, S 8, H B 382586, I/A 44 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-08
Empresa: NOVENTURE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Borrego Rios Francisco
- Brazo Barcelo Susagna
- Cabau Ramirez Maria Gloria
- Casas Algarra Meritxell
- Gil Luna Emili
- Guinart Carvajal David
- Lorenzo Ferrer Jose Luis
- Martin Poveda Juan Ramon
- Martinez Fernandez Paula
- Martinez Jimenez Sonia
- Morell Aloy Ana
- Moya Muñiz Laura
- Otero Castells Natalia
- Pages Andreu Francesc
- Peloche Osuna Maria Dolores
- Ribada Granja Alicia
- Serra Gibert Antoni
- Soler Garcia Josep
- Valls Chaparro Nuria
- Viñas Diez Laura
- Vivo Perez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46547 , F 165, S 8, H B 239530, I/A 43 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-08
Empresa: FERRER INTERNACIONAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Borrego Rios Francisco
- Brazo Barcelo Susagna
- Cabau Ramirez Maria Gloria
- Casas Algarra Meritxell
- Fumanal Sopena Jose Luis
- Gil Luna Emili
- Guinart Carvajal David
- Lorenzo Ferrer Jose Luis
- Martin Poveda Juan Ramon
- Martinez Jimenez Sonia
- Morell Aloy Ana
- Moya Muñiz Laura
- MULTIGESTION IBERIA 2014 SL
- Otero Castells Natalia
- Peloche Osuna Maria Dolores
- Ribada Granja Alicia
- Serra Gibert Antoni
- Soler Garcia Josep
- Valls Chaparro Nuria
- Vidal Revilla Marta
- Viñas Diez Laura
- Vivo Perez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46399 , F 157, S 8, H B 78309, I/A 205 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-08
Empresa: GRUPO FERRER INTERNACIONAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Borrego Rios Francisco
- Brazo Barcelo Susagna
- Cabau Ramirez Maria Gloria
- Casas Algarra Meritxell
- Gil Luna Emili
- Guinart Carvajal David
- Lorenzo Ferrer Jose Luis
- Martin Poveda Juan Ramon
- Martinez Jimenez Sonia
- Morell Aloy Ana
- Moya Muñiz Laura
- Otero Castells Natalia
- Peloche Osuna Maria Dolores
- Ribada Granja Alicia
- Serra Gibert Antoni
- Soler Garcia Josep
- Valls Chaparro Nuria
- Viñas Diez Laura
- Vivo Perez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46419 , F 75, S 8, H B 184105, I/A 113 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-08
Empresa: INTERQUIM SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Brazo Barcelo Susagna
- Cabau Ramirez Maria Gloria
- Casas Algarra Meritxell
- Gil Luna Emili
- Guinart Carvajal David
- Lorenzo Ferrer Jose Luis
- Martin Poveda Juan Ramon
- Martinez Jimenez Sonia
- Morell Aloy Ana
- Moya Muñiz Laura
- Otero Castells Natalia
- Peloche Osuna Maria Dolores
- Ribada Granja Alicia
- Serra Gibert Antoni
- Soler Garcia Josep
- Valls Chaparro Nuria
- Viñas Diez Laura
- Vivo Perez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46499 , F 192, S 8, H B 78067, I/A 151 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-08
VER MAS ACTOS
Información de VIVO PEREZ JOSE
Mostramos los datos de VIVO PEREZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIVO PEREZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos