CASTRILLO PELAZ RICARDO
Informe ejecutivo de CASTRILLO PELAZ RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE CASTRILLO PELAZ RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERKON 92 SA | Consejero | 30/05/2014 | |
SKOA SL | Consejero | 03/09/2013 |
VINCULACIONES DE CASTRILLO PELAZ RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRILLO PELAZ RICARDO
Empresa: FERRER INTERNACIONAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castrillo Pelaz Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48976 , F 144, S 8, H B 78309, I/A 268 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-08
Empresa: GRUPO FERRER INTERNACIONAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castrillo Pelaz Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48827 , F 202, S 8, H B 184105, I/A 166 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-08
Empresa: NOVENTURE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castrillo Pelaz Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48827 , F 168, S 8, H B 239530, I/A 78 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-08
Empresa: FERRER FARMA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castrillo Pelaz Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48827 , F 179, S 8, H B 80979, I/A 187 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-08
Empresa: INTERQUIM SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castrillo Pelaz Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48925 , F 101, S 8, H B 78067, I/A 201 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-08
Empresa: PERKON 92 SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Castrillo Pelaz Ricardo
- Mestres Palacin Astrid
- Mestres Palacin Joan
- Mestres Saburit Juan
- Palacin Puigibet Nuria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1084, L 648, F 146, S 8, H CS 214, I/A 10 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-12
Empresa: SPHERIUM BIOMED SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Artesero Villar Anabel
- Borrego Rios Francisco
- Brazo Barcelo Susagna
- Cabau Ramirez Maria Gloria
- Casas Algarra Meritxell
- Fumanal Sopena Jose Luis
- Gil Luna Emili
- Guinart Carvajal David
- Lorenzo Ferrer Jose Luis
- Martin Poveda Juan Ramon
- Martinez Jimenez Sonia
- Morell Aloy Ana
- Otero Castells Natalia
- Peloche Osuna Maria Dolores
- Ribada Granja Alicia
- Salvany Gustems Montserrat
- Serra Gibert Antoni
- Soler Garcia Josep
- Valls Chaparro Nuria
- Viñas Diez Laura
- Vivo Perez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46600 , F 127, S 8, H B 382586, I/A 44 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-08
Empresa: NOVENTURE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Borrego Rios Francisco
- Brazo Barcelo Susagna
- Cabau Ramirez Maria Gloria
- Casas Algarra Meritxell
- Gil Luna Emili
- Guinart Carvajal David
- Lorenzo Ferrer Jose Luis
- Martin Poveda Juan Ramon
- Martinez Fernandez Paula
- Martinez Jimenez Sonia
- Morell Aloy Ana
- Moya Muñiz Laura
- Otero Castells Natalia
- Pages Andreu Francesc
- Peloche Osuna Maria Dolores
- Ribada Granja Alicia
- Serra Gibert Antoni
- Soler Garcia Josep
- Valls Chaparro Nuria
- Viñas Diez Laura
- Vivo Perez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46547 , F 165, S 8, H B 239530, I/A 43 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-08
Empresa: FERRER INTERNACIONAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Borrego Rios Francisco
- Brazo Barcelo Susagna
- Cabau Ramirez Maria Gloria
- Casas Algarra Meritxell
- Fumanal Sopena Jose Luis
- Gil Luna Emili
- Guinart Carvajal David
- Lorenzo Ferrer Jose Luis
- Martin Poveda Juan Ramon
- Martinez Jimenez Sonia
- Morell Aloy Ana
- Moya Muñiz Laura
- MULTIGESTION IBERIA 2014 SL
- Otero Castells Natalia
- Peloche Osuna Maria Dolores
- Ribada Granja Alicia
- Serra Gibert Antoni
- Soler Garcia Josep
- Valls Chaparro Nuria
- Vidal Revilla Marta
- Viñas Diez Laura
- Vivo Perez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46399 , F 157, S 8, H B 78309, I/A 205 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-08
Empresa: MEGAFORT PHARMA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Artesero Villar Anabel
- Brazo Barcelo Susagna
- Cabau Ramirez Maria Gloria
- Casas Algarra Meritxell
- Castrillo Pelaz Ricardo
- Cecilia Von Ahn Scheel
- De Antonio Ferrer Pedro
- Fernandez Diaz Manuel
- Fidalgo Gonzalez Olga
- Fumanal Sopena Jose Luis
- Martinez Jimenez Sonia
- Otero Castells Natalia
- Peloche Osuna Maria Dolores
- Perez Albet Oscar
- Salvany Gustems Montserrat
- Valls Chaparro Nuria
- Viñas Diez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46419 , F 113, S 8, H B 357155, I/A 42 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-08
VER MAS ACTOS
Información de CASTRILLO PELAZ RICARDO
Mostramos los datos de CASTRILLO PELAZ RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRILLO PELAZ RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos