ARTESERO VILLAR ANABEL
Informe ejecutivo de ARTESERO VILLAR ANABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE ARTESERO VILLAR ANABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVENTURE SL | Apoderado Solidario | 24/11/2015 |
VINCULACIONES DE ARTESERO VILLAR ANABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARTESERO VILLAR ANABEL
Empresa: HEALTHTECH BIO ACTIVES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Alvarez Del Cerro Laura
- Artesero Villar Anabel
- Borrego Rios Francisco
- Borrego Rios Francisco
- Borrego Rios Francisco
- Brazo Barcelo Susagna
- Caceres Torrens Jordi
- Candel Quesada Jesus
- Carrascosa Gomez Maria Jose
- Casas Algarra Meritxell
- Fernandez Ledesma Francisco Javier
- Guinart Carvajal David
- Hurtado Tremp Sonia
- Hurtado Tremp Sonia
- Hurtado Tremp Sonia
- Lopez Megias Gines
- Martin Padilla Silvia
- Martinez Jimenez Sonia
- Moya Muñiz Laura
- Peña Lorite Rafael Jose
- Ribada Granja Alicia
- Riquelme Marin Ana Maria
- Saura Gonzalez Mario
- Serra Gibert Antoni
- Serra Gibert Antoni
- Vivo Perez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47318 , F 20, S 8, H B 537264, I/A 23 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-08
Empresa: MEDIR FERRER Y CIA SA
Apoderado Solidario
- Artesero Villar Anabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46671 , F 68, S 8, H B 59752, I/A 103 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-08
Empresa: FERRER ALIMENTACION SA
Apoderado Solidario
- Artesero Villar Anabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47762 , F 28, S 8, H B 91733, I/A 111 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-08
Empresa: BIOPROJET FERRER SL
Apoderado Solidario
- Artesero Villar Anabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47901 , F 181, S 8, H B 169911, I/A 27 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-08
Empresa: EXINVER FERRER SL
Apoderado Solidario
- Artesero Villar Anabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46671 , F 46, S 8, H B 184107, I/A 58 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-08
Empresa: NOVA EXINVER SL
Apoderado Solidario
- Artesero Villar Anabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46671 , F 119, S 8, H B 154898, I/A 53 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39315 , F 147, S 8, H M 550841, I/A 18 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20227 , F 100, S 8, H M 243478, I/A 49 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Empresa: HEALTHTECH BIO ACTIVES SL
Apoderado Solidario
- Alemany Romagosa Eduardo
- Alemany Romagosa Eduardo
- Artesero Villar Anabel
- Bañon Del Valle Joaquina
- Borrego Rios Francisco
- Brazo Barcelo Susagna
- Caceres Torrens Jordi
- Canales Salvador Isabel
- Candel Quesada Jesus
- Guinart Carvajal David
- Hernandez Parra Ascension
- Hurtado Tremp Sonia
- Martinez Jimenez Sonia
- Peña Lorite Rafael Jose
- Riquelme Marin Ana Maria
- Saura Gonzalez Mario
- Vivo Perez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47318 , F 11, S 8, H B 537264, I/A 12 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-08
Empresa: HEALTHTECH BIO ACTIVES SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Artesero Villar Anabel
- Borrego Rios Francisco
- Brazo Barcelo Susagna
- Guinart Carvajal David
- Guinart Carvajal David
- Martinez Jimenez Sonia
- Otero Castells Natalia
- Peloche Osuna Maria Dolores
- Peña Lorite Rafael Jose
- Rovirosa Escosura Mario
- Salvany Gustems Montserrat
- Sanz Ordax David
- Vela Calderon Marta
- Vicente Elias Isaac
- Vila Moran Beatriz
- Vila Moran Beatriz
- Vila Moran Beatriz
- Viñas Diez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47318 , F 11, S 8, H B 537264, I/A 12 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-08
VER MAS ACTOS
Información de ARTESERO VILLAR ANABEL
Mostramos los datos de ARTESERO VILLAR ANABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARTESERO VILLAR ANABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos