CANALES SALVADOR ISABEL
Informe ejecutivo de CANALES SALVADOR ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CANALES SALVADOR ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEALTHTECH BIO ACTIVES SL | Apoderado Solidario | 04/06/2020 | 14/08/2024 |
HEALTHTECH BIO ACTIVES SL | Apoderado Solidario | 26/09/2019 | 14/08/2024 |
INTERQUIM SA | Apoderado Solidario | 17/03/2017 | 17/07/2020 |
VINCULACIONES DE CANALES SALVADOR ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANALES SALVADOR ISABEL
Empresa: HEALTHTECH BIO ACTIVES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Canales Salvador Isabel
- Valls Coma Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 537264, I/A 26 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-08
Empresa: INTERQUIM SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Borrego Rios Francisco
- Canales Salvador Isabel
- Soler Garcia Josep
- Valls Chaparro Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46714 , F 188, S 8, H B 78067, I/A 162 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-144-08
Empresa: HEALTHTECH BIO ACTIVES SL
Apoderado Solidario
- Alemany Romagosa Eduardo
- Alemany Romagosa Eduardo
- Artesero Villar Anabel
- Bañon Del Valle Joaquina
- Borrego Rios Francisco
- Brazo Barcelo Susagna
- Caceres Torrens Jordi
- Canales Salvador Isabel
- Candel Quesada Jesus
- Guinart Carvajal David
- Hernandez Parra Ascension
- Hurtado Tremp Sonia
- Martinez Jimenez Sonia
- Peña Lorite Rafael Jose
- Riquelme Marin Ana Maria
- Saura Gonzalez Mario
- Vivo Perez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47318 , F 11, S 8, H B 537264, I/A 12 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-08
Empresa: HEALTHTECH BIO ACTIVES SL
Apoderado Solidario
- Borrego Rios Francisco
- Canales Salvador Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47052 , F 141, S 8, H B 537264, I/A 6 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-08
Empresa: INTERQUIM SA
Apoderado Solidario
- Borrego Rios Francisco
- Canales Salvador Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45819 , F 41, S 8, H B 78067, I/A 134 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-08
Información de CANALES SALVADOR ISABEL
Mostramos los datos de CANALES SALVADOR ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANALES SALVADOR ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos