HERNANDEZ PARRA ASCENSION
Informe ejecutivo de HERNANDEZ PARRA ASCENSION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERNANDEZ PARRA ASCENSION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEALTHTECH BIO ACTIVES SL | Apoderado Mancomunado | 19/02/2024 | |
HEALTHTECH HTBA HOLDING SL | Apoderado Mancomunado | 16/02/2024 | |
HEALTHTECH HTBA HOLDING SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/05/2023 | |
HEALTHTECH BIO ACTIVES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/05/2023 | |
HEALTHTECH BIO ACTIVES SL | Apoderado Solidario | 07/04/2021 | |
HEALTHTECH HTBA HOLDING SL | Apoderado Solidario | 07/04/2021 | |
HEALTHTECH BIO ACTIVES SL | Apoderado Solidario | 04/06/2020 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ PARRA ASCENSION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ PARRA ASCENSION
Empresa: HEALTHTECH HTBA HOLDING SL
Apoderado Mancomunado
- Hernandez Parra Ascension
- Sanz Ordax David
- Valls Coma Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47549 , F 191, S 8, H B 555267, I/A 22 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-08
Empresa: HEALTHTECH BIO ACTIVES SL
Apoderado Mancomunado
- Hernandez Parra Ascension
- Sanz Ordax David
- Valls Coma Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47318 , F 21, S 8, H B 537264, I/A 25 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-08
Empresa: HEALTHTECH BIO ACTIVES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hernandez Parra Ascension
- Paco Ferreira Jose Ignacio
- Sanz Ordax David
- Tom Nelly Aime D'hoore
- Valls Coma Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47318 , F 18, S 8, H B 537264, I/A 22 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-08
Empresa: HEALTHTECH BIO ACTIVES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hernandez Parra Ascension
- Sanz Ordax David
- Tom Nelly Aime D'hoore
- Valls Coma Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47318 , F 18, S 8, H B 537264, I/A 22 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-08
Empresa: HEALTHTECH HTBA HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hernandez Parra Ascension
- Paco Ferreira Jose Ignacio
- Sanz Ordax David
- Tom Nelly Aime D'hoore
- Valls Coma Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47549 , F 189, S 8, H B 555267, I/A 19 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-08
Empresa: HEALTHTECH HTBA HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hernandez Parra Ascension
- Sanz Ordax David
- Tom Nelly Aime D'hoore
- Valls Coma Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47549 , F 189, S 8, H B 555267, I/A 19 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-08
Empresa: HEALTHTECH BIO ACTIVES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hernandez Parra Ascension
- Sanz Ordax David
- Tom Nelly Aime D'hoore
- Valls Coma Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47318 , F 16, S 8, H B 537264, I/A 20 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-08
Empresa: HEALTHTECH HTBA HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hernandez Parra Ascension
- Sanz Ordax David
- Tom Nelly Aime D'hoore
- Valls Coma Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47549 , F 187, S 8, H B 555267, I/A 17 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-08
Empresa: HEALTHTECH HTBA HOLDING SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Del Cerro Laura
- Bañon Del Valle Joaquina
- Barriocanal Medrano Mercedes
- Borrego Rios Francisco
- Bueno Martinez Maria Jose
- Carrascosa Gomez Maria Jose
- Fernandez Ledesma Francisco Javier
- Garcia Escudero Klein Antonio
- Hernandez Parra Ascension
- Hurtado Tremp Sonia
- Sanz Ordax David
- Soto Belmonte Pilar
- Tatiana Podshivaeva
- Tom Nelly Aime D'hoore
- Valls Coma Alexandre
- Valverde Martos Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47549 , F 183, S 8, H B 555267, I/A 11 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-08
Empresa: HEALTHTECH BIO ACTIVES SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Del Cerro Laura
- Bañon Del Valle Joaquina
- Barriocanal Medrano Mercedes
- Borrego Rios Francisco
- Bueno Martinez Maria Jose
- Carrascosa Gomez Maria Jose
- Fernandez Ledesma Francisco Javier
- Garcia Escudero Klein Antonio
- Hernandez Parra Ascension
- Hurtado Tremp Sonia
- Sanz Ordax David
- Soto Belmonte Pilar
- Tatiana Podshivaeva
- Tom Nelly Aime D'hoore
- Valls Coma Alexandre
- Valverde Martos Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47318 , F 13, S 8, H B 537264, I/A 15 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-08
VER MAS ACTOS
Información de HERNANDEZ PARRA ASCENSION
Mostramos los datos de HERNANDEZ PARRA ASCENSION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ PARRA ASCENSION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos