VIÑALS SEÑAN JOAQUIN MARIA
Informe ejecutivo de VIÑALS SEÑAN JOAQUIN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE VIÑALS SEÑAN JOAQUIN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OTTOMILIA SL | Administrador Mancomunado | 29/12/2015 | |
CONSTRUCCIONES DOR SA | Administrador Unico | 14/11/2014 | |
PROMOCIONES Y DESARROLLOS NUEVA PALMIRA SL | Administrador Unico | 15/07/2014 |
VINCULACIONES DE VIÑALS SEÑAN JOAQUIN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIÑALS SEÑAN JOAQUIN MARIA
Empresa: PROMOCIONES TORRE DE PELAIRES SA
Administrador Unico
- Viñals Señan Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 221, S 8, H PM 26317, I/A 11 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-07
Empresa: HAMA FINANZIC SRL
Administrador Unico
- Viñals Señan Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 184, S 8, H PM 49914, I/A 17 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-07
Empresa: HISPANA THESEO SL
Administrador Unico
- Viñals Señan Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2468 , F 194, S 8, H PM 20131, I/A 25 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-07
Empresa: CAMEBAL SL
Administrador Unico
- Viñals Señan Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2166 , F 132, S 8, H PM 32204, I/A 15 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-07
Empresa: PELAIRES GESTION SL
Administrador Unico
- Viñals Señan Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 190, S 8, H PM 47284, I/A 19 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-07
Empresa: ROSELLON SL
Administrador Unico
- Viñals Señan Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 129, S 8, H PM 63167, I/A 20 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-07
Empresa: CAMEBAL SL
Administrador Unico
- Viñals Señan Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2166 , F 132, S 8, H PM 32204, I/A 14 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-07
Empresa: HARAS GESTION DE SUELO SL
Administrador Unico
- Viñals Señan Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2548 , F 170, S 8, H PM 62208, I/A 12 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-07
Empresa: OTTOMILIA SL
Administrador Mancomunado
- Gomiz Faulin Alicia
- Viñals Señan Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2430 , F 178, S 8, H PM 66098, I/A 5 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-07
Empresa: OTTOMILIA SL
Administrador Solidario
- Gomiz Faulin Alicia
- Viñals Señan Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2430 , F 178, S 8, H PM 66098, I/A 5 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-07
VER MAS ACTOS
Información de VIÑALS SEÑAN JOAQUIN MARIA
Mostramos los datos de VIÑALS SEÑAN JOAQUIN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIÑALS SEÑAN JOAQUIN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos