PELAIRES GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ticia, 37
Código Postal 07003
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social PELAIRES GESTION SL
CIF B57276180
Capital Social 566639.47 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 06/05/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PELAIRES GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PELAIRES GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baquera Gimenez Fernando | Administrador Unico | 17/03/2023 | 13/12/2023 |
Baquera Gimenez Fernando | Liquidador | 13/12/2023 | 13/12/2023 |
Viñals Señan Joaquin Maria | Administrador Unico | 13/08/2015 | 17/03/2023 |
Mayol Burguera Margarita Rosa | Apoderado | 05/11/2013 | 13/08/2015 |
Moreira Da Cruz Quintas Pedro | Administrador Unico | 31/10/2013 | 13/08/2015 |
Cirer Y Juan Antonio | Administrador Unico | 11/01/2013 | 31/10/2013 |
Guillen Garcia Jose Luis | Administrador Unico | 08/10/2012 | 11/01/2013 |
Baquera Aguirre Lorenzo Luis | Administrador Unico | 08/05/2012 | 08/10/2012 |
Viñals Señan Joaquin Maria | Administrador Unico | 17/04/2012 | 08/05/2012 |
Baquera Aguirre Lorenzo Luis | Administrador Unico | 02/03/2011 | 17/04/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PELAIRES GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 191, S 8, H PM 47284, I/A 20 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 191, S 8, H PM 47284, I/A 20 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 191, S 8, H PM 47284, I/A 20 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 191, S 8, H PM 47284, I/A 20 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 191, S 8, H PM 47284, I/A 20 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 190, S 8, H PM 47284, I/A 19 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 190, S 8, H PM 47284, I/A 19 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-07
Capital Anterior: | 545.996,11 | Euros |
Aumento de capital: | 20.643,36 | Euros |
Capital Actual: | 566.639,47 | Euros |
Porcentaje: | 3,78 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 190, S 8, H PM 47284, I/A 18 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-07
Capital Anterior: | 1.141.327,00 | Euros |
Disminución de capital | 595.330,89 | Euros |
Capital Actual: | 545.996,11 | Euros |
Porcentaje: | 52,16 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 190, S 8, H PM 47284, I/A 18 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-07
Capital Anterior: | 959.977,00 | Euros |
Aumento de capital: | 181.350,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.141.327,00 | Euros |
Porcentaje: | 18,89 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 190, S 8, H PM 47284, I/A 17 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-07