HAMA FINANZIC SRL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ticia, 37
Código Postal 07003
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social HAMA FINANZIC SRL
CIF B57323388
Capital Social 3725900.0 Euros
Fecha de Constitución 10/12/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HAMA FINANZIC SRL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HAMA FINANZIC SRL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baquera Aguirre Lorenzo Luis | Apoderado | 13/12/2023 | |
Baquera Gimenez Fernando | Administrador Unico | 17/03/2023 | 13/12/2023 |
Baquera Gimenez Fernando | Liquidador | 13/12/2023 | 13/12/2023 |
Cape Horn Investments Servicos E Marketing Lda | Socio Unico | 18/01/2011 | 13/12/2023 |
Viñals Señan Joaquin Maria | Administrador Unico | 13/08/2015 | 17/03/2023 |
Mayol Burguera Margarita Rosa | Apoderado | 31/10/2013 | 13/08/2015 |
Moreira Da Cruz Quintas Pedro | Administrador Unico | 31/10/2013 | 13/08/2015 |
Cirer Y Juan Antonio | Administrador Unico | 17/04/2013 | 31/10/2013 |
Baquera Aguirre Lorenzo Luis | Administrador Unico | 02/03/2011 | 17/04/2013 |
Alomar Company Rafael Angel | Administrador Unico | 09/02/2010 | 02/03/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HAMA FINANZIC SRL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 184, S 8, H PM 49914, I/A 18 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 184, S 8, H PM 49914, I/A 18 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 184, S 8, H PM 49914, I/A 18 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 184, S 8, H PM 49914, I/A 18 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 184, S 8, H PM 49914, I/A 18 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 184, S 8, H PM 49914, I/A 18 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 184, S 8, H PM 49914, I/A 17 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 184, S 8, H PM 49914, I/A 17 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 183, S 8, H PM 49914, I/A 16 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-07
- C/ TICIANO 37 BAJOS (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 183, S 8, H PM 49914, I/A 15 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-07