PROMOCIONES TORRE DE PELAIRES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Rota, 13
Código Postal 07015
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCIONES TORRE DE PELAIRES SA
CIF A07833361
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROMOCIONES TORRE DE PELAIRES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES TORRE DE PELAIRES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baquera Gimenez Fernando | Administrador Unico | 26/04/2023 | 18/10/2023 |
Baquera Gimenez Fernando | Liquidador | 18/10/2023 | 18/10/2023 |
Moreira Da Cruz Quintas Pedro | Socio Unico | 18/10/2023 | 18/10/2023 |
Gual Planas Martin | Administrador Unico | 29/03/2023 | 26/04/2023 |
Viñals Señan Joaquin Maria | Administrador Unico | 14/11/2014 | 29/03/2023 |
Mayol Burguera Margarita Rosa | Administrador Unico | 19/05/2010 | 14/11/2014 |
RAMOLA GESTIONES SL | Administrador Unico | 19/05/2010 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES TORRE DE PELAIRES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 221, S 8, H PM 26317, I/A 13 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 221, S 8, H PM 26317, I/A 13 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-07
- C/ OLIVER 13 BAJOS (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 221, S 8, H PM 26317, I/A 13 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 221, S 8, H PM 26317, I/A 13 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 221, S 8, H PM 26317, I/A 13 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 221, S 8, H PM 26317, I/A 13 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 221, S 8, H PM 26317, I/A 13 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 221, S 8, H PM 26317, I/A 12 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 221, S 8, H PM 26317, I/A 12 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-07
- PSAJE PARTICULAR ASTURIAS 17 3 A - PALMANOVA (CALVIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 221, S 8, H PM 26317, I/A 11 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-07