ROSELLON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ticia, 37
Código Postal 07003
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social ROSELLON SL
CIF B07156102
Capital Social 356484.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ROSELLON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ROSELLON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baquera Gimenez Fernando | Liquidador | 14/09/2023 | 14/09/2023 |
Baquera Gimenez Fernando | Administrador Unico | 17/03/2023 | 14/09/2023 |
PELAIRES GESTION SL | Socio Unico | 04/02/2010 | 14/09/2023 |
Tomas Salas Francisco | Apoderado | 14/09/2023 | |
Viñals Señan Joaquin Maria | Administrador Unico | 06/07/2015 | 17/03/2023 |
Cirer Y Juan Antonio | Administrador Unico | 11/01/2013 | 06/07/2015 |
Guillen Garcia Jose Luis | Administrador Unico | 09/10/2012 | 11/01/2013 |
Baquera Aguirre Lorenzo Luis | Administrador Unico | 09/10/2012 | |
Collado Garcia Francisco Javier | Apoderado | 21/07/2010 | 20/08/2012 |
ACTOS BORME DE ROSELLON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 129, S 8, H PM 63167, I/A 21 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 129, S 8, H PM 63167, I/A 21 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 129, S 8, H PM 63167, I/A 21 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 129, S 8, H PM 63167, I/A 21 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 129, S 8, H PM 63167, I/A 21 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 129, S 8, H PM 63167, I/A 21 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 129, S 8, H PM 63167, I/A 20 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 129, S 8, H PM 63167, I/A 20 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-07
Capital Anterior: | 338.672,00 | Euros |
Aumento de capital: | 17.812,00 | Euros |
Capital Actual: | 356.484,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,26 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2367 , F 126, S 8, H PM 63167, I/A 19 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-07
Capital Anterior: | 159.637,00 | Euros |
Aumento de capital: | 179.035,00 | Euros |
Capital Actual: | 338.672,00 | Euros |
Porcentaje: | 112,15 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2367 , F 126, S 8, H PM 63167, I/A 18 (04/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-07