VILAPLANA CECILIA ANDREA
Informe ejecutivo de VILAPLANA CECILIA ANDREA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VILAPLANA CECILIA ANDREA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LINDE HEALTHCARE ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/06/2024 | |
LINDE GAS ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/05/2024 | |
LINDE GAS ESPAÑA SA | Consejero | 22/06/2021 |
VINCULACIONES DE VILAPLANA CECILIA ANDREA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILAPLANA CECILIA ANDREA
Empresa: LINDE MEDICINAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 179386, I/A 33 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-46
Empresa: LINDE MEDICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 179385, I/A 40 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-46
Empresa: LINDE MEDICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 179385, I/A 39 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-46
Empresa: LINDE HEALTHCARE ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bermejo Guillamon Rafael
- Galan Saubi Jaime
- Hervias Ortega Belen Maria
- Requejo Pacheco Alejandro
- Romero Lechuga Mariano
- Vilaplana Cecilia Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 197439, I/A 9 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-46
Empresa: LINDE GAS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10414, L 7695, F 188, S 8, H V 179349, I/A 67 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-46
Empresa: LINDE GAS ESPAÑA SA
Consejero
- Vilaplana Cecilia Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10414, L 7695, F 173, S 8, H V 179349, I/A 44 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-46
Empresa: LINDE MEDICINAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Asin Garcia David
- Astoreca Gautier Ignacio
- Galan Saubi Jaime
- Palanca Llopis Baltasar
- Vilaplana Cecilia Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10416, L 7697, F 144, S 8, H V 179386, I/A 17 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-46
Empresa: LINDE MEDICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Astoreca Gautier Ignacio
- Galan Saubi Jaime
- Gallay Christophe Yannick
- Nuñez Alonso Miguel Angel
- Vilaplana Cecilia Andrea
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10946, L 8224, F 63, S 8, H V 179385, I/A 20 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-46
Empresa: LINDE MEDICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10946, L 8224, F 62, S 8, H V 179385, I/A 19 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-46
Empresa: LINDE MEDICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gallay Christophe Yannick
- Vilaplana Cecilia Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10416, L 7697, F 87, S 8, H V 179385, I/A 18 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-46
Información de VILAPLANA CECILIA ANDREA
Mostramos los datos de VILAPLANA CECILIA ANDREA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILAPLANA CECILIA ANDREA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos