ALMANSA SUAREZ JUDITH
Informe ejecutivo de ALMANSA SUAREZ JUDITH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALMANSA SUAREZ JUDITH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LINDE MEDICINAL SL | Apoderado Solidario | 13/09/2022 | |
LINDE MEDICA SL | Apoderado Solidario | 13/09/2022 | |
LINDE GAS ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 16/06/2020 | |
LINDE MEDICA SL | Apoderado Solidario | 30/03/2017 | |
LINDE MEDICINAL SL | Apoderado Solidario | 30/03/2017 | |
LINDE GAS ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 11/08/2016 |
VINCULACIONES DE ALMANSA SUAREZ JUDITH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALMANSA SUAREZ JUDITH
Empresa: LINDE MEDICINAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 179386, I/A 33 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-46
Empresa: LINDE MEDICINAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 179386, I/A 32 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-46
Empresa: LINDE MEDICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 179385, I/A 40 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-46
Empresa: LINDE MEDICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 179385, I/A 39 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-46
Empresa: LINDE GAS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10414, L 7695, F 189, S 8, H V 179349, I/A 68 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-46
Empresa: LINDE GAS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10414, L 7695, F 188, S 8, H V 179349, I/A 67 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-46
Empresa: LINDE MEDICINAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10416, L 7697, F 150, S 8, H V 179386, I/A 28 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-46
Empresa: LINDE MEDICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10946, L 8224, F 69, S 8, H V 179385, I/A 31 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-46
Empresa: LINDE MEDICA SL
Apoderado Solidario
- Almansa Suarez Judith
- Celeiro Gonzalez Isabel
- Dilla Peregrina Marc
- Leiva Ibañez Marta
- Nuñez Alonso Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10946, L 8224, F 68, S 8, H V 179385, I/A 27 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-46
Empresa: LINDE MEDICA SL
Apoderado Solidario
- Almansa Suarez Judith
- Celeiro Gonzalez Isabel
- Dilla Peregrina Marc
- Nuñez Alonso Miguel Angel
- Travieso Perez Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10946, L 8224, F 67, S 8, H V 179385, I/A 26 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-46
VER MAS ACTOS
Información de ALMANSA SUAREZ JUDITH
Mostramos los datos de ALMANSA SUAREZ JUDITH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALMANSA SUAREZ JUDITH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos