TRAVIESO PEREZ EVA MARIA
Informe ejecutivo de TRAVIESO PEREZ EVA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TRAVIESO PEREZ EVA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LINDE GAS ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 16/06/2020 |
VINCULACIONES DE TRAVIESO PEREZ EVA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRAVIESO PEREZ EVA MARIA
Empresa: LINDE MEDICA SL
Apoderado Solidario
- Almansa Suarez Judith
- Celeiro Gonzalez Isabel
- Dilla Peregrina Marc
- Nuñez Alonso Miguel Angel
- Travieso Perez Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10946, L 8224, F 67, S 8, H V 179385, I/A 26 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-46
Empresa: LINDE MEDICINAL SL
Apoderado Solidario
- Almansa Suarez Judith
- Celeiro Gonzalez Isabel
- Dilla Peregrina Marc
- Nuñez Alonso Miguel Angel
- Travieso Perez Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10416, L 7697, F 148, S 8, H V 179386, I/A 22 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-46
Empresa: LINDE MEDICINAL SL
Apoderado Solidario
- Almansa Suarez Judith
- Celeiro Gonzalez Isabel
- Dilla Peregrina Marc
- Nuñez Alonso Miguel Angel
- Travieso Perez Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10416, L 7697, F 145, S 8, H V 179386, I/A 18 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-46
Empresa: LINDE MEDICA SL
Apoderado Solidario
- Almansa Suarez Judith
- Celeiro Gonzalez Isabel
- Dilla Peregrina Marc
- Nuñez Alonso Miguel Angel
- Travieso Perez Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10946, L 8224, F 64, S 8, H V 179385, I/A 21 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-46
Empresa: LINDE GAS ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Almansa Suarez Judith
- Celeiro Gonzalez Isabel
- Dilla Peregrina Marc
- Nuñez Alonso Miguel Angel
- Travieso Perez Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10414, L 7695, F 163, S 8, H V 179349, I/A 31 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-46
Información de TRAVIESO PEREZ EVA MARIA
Mostramos los datos de TRAVIESO PEREZ EVA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRAVIESO PEREZ EVA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos