BERMEJO GUILLAMON RAFAEL
Informe ejecutivo de BERMEJO GUILLAMON RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BERMEJO GUILLAMON RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LINDE MEDICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/06/2024 | |
LINDE HEALTHCARE ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/06/2024 | |
LINDE GAS ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 02/05/2024 | |
LINDE GAS ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 11/11/2019 | |
LINDE GAS ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 25/06/2019 | |
LINDE GAS ESPAÑA SA | Apoderado | 26/11/2010 |
VINCULACIONES DE BERMEJO GUILLAMON RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERMEJO GUILLAMON RAFAEL
Empresa: LINDE MEDICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 179385, I/A 39 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-46
Empresa: LINDE HEALTHCARE ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bermejo Guillamon Rafael
- Galan Saubi Jaime
- Hervias Ortega Belen Maria
- Requejo Pacheco Alejandro
- Romero Lechuga Mariano
- Vilaplana Cecilia Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 197439, I/A 9 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-46
Empresa: LINDE GAS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10414, L 7695, F 189, S 8, H V 179349, I/A 68 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-46
Empresa: LINDE GAS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10414, L 7695, F 188, S 8, H V 179349, I/A 67 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-46
Empresa: LINDE GAS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10414, L 7695, F 188, S 8, H V 179349, I/A 66 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-46
Empresa: LINDE GAS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bermejo Guillamon Rafael
- Domenech Zamarreño Jordi
- Garcia Castillo Antonio
- Gonzalez Inchausti Jorge Juan
- Marin Soto Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10414, L 7695, F 187, S 8, H V 179349, I/A 65 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-46
Empresa: LINDE GAS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10414, L 7695, F 161, S 8, H V 179349, I/A 29 (05/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-46
Empresa: ABELLO LINDE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Bermejo Guillamon Rafael
- Crokaert Christophe
- Domingo Donahower Alexandre
- Martin Pardo Carlos
- Nuñez Alonso Miguel Angel
- Palanca Llopis Baltasar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10414, L 7695, F 154, S 8, H V 179349, I/A 19 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-46
Empresa: ABELLO LINDE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10414, L 7695, F 152, S 8, H V 179349, I/A 16 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-46
Empresa: ABELLO LINDE SA
Apoderado
- Armesto Alvarez Luis
- Bermejo Guillamon Rafael
- Diez Klenk Adelaida Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42001 , F 74, S 8, H B 17791, I/A 333 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-08
Información de BERMEJO GUILLAMON RAFAEL
Mostramos los datos de BERMEJO GUILLAMON RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERMEJO GUILLAMON RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos