PALANCA LLOPIS BALTASAR
Informe ejecutivo de PALANCA LLOPIS BALTASAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 32
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 23
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PALANCA LLOPIS BALTASAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARBURO DEL CINCA SA | Consejero | 19/10/2023 | |
LINDE SPAIN SA | Administrador Unico | 19/12/2022 | |
LINDE GAS ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/02/2022 | |
LINDE GAS ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 15/02/2022 | |
LINDE HEALTHCARE ESPAÑA SL | Administrador Unico | 25/03/2021 | |
LINDE GAS ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/05/2020 | |
LINDE GAS ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/01/2020 | |
OXIGENO DE ANDALUCIA SL | Consejero | 03/01/2020 | |
LINDE GAS ESPAÑA SA | Presidente | 28/11/2019 | |
LINDE GAS ESPAÑA SA | Consejero | 28/11/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PALANCA LLOPIS BALTASAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALANCA LLOPIS BALTASAR
Empresa: LINDE MEDICINAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Ferruz Pinsach Susana
- Palanca Llopis Baltasar
- Seixas Esteves Tiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 179386, I/A 33 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-46
Empresa: LINDE MEDICINAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Ferruz Pinsach Susana
- Palanca Llopis Baltasar
- Seixas Esteves Tiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 179386, I/A 32 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-46
Empresa: LINDE MEDICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Ferruz Pinsach Susana
- Palanca Llopis Baltasar
- Palanca Llopis Baltasar
- Seixas Esteves Tiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 179385, I/A 40 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-46
Empresa: LINDE MEDICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Ferruz Pinsach Susana
- Palanca Llopis Baltasar
- Seixas Esteves Tiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 179385, I/A 39 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-46
Empresa: CARBURO DEL CINCA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48147 , F 33, S 8, H B 87322, I/A 173 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-08
Empresa: LINDE MEDICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Ferruz Pinsach Susana
- Palanca Llopis Baltasar
- Seixas Esteves Tiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11334, L 8612, F 208, S 8, H V 179385, I/A 33 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-46
Empresa: LINDE MEDICINAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Esteves Tiago Seixas
- Ferruz Pinsach Susana
- Palanca Llopis Baltasar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10416, L 7697, F 150, S 8, H V 179386, I/A 28 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-46
Empresa: LINDE MEDICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Esteves Tiago Seixas
- Ferruz Pinsach Susana
- Palanca Llopis Baltasar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10946, L 8224, F 69, S 8, H V 179385, I/A 31 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-46
Empresa: LINDE SPAIN SA
Administrador Unico
- Palanca Llopis Baltasar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10400, L 7681, F 180, S 8, H V 179039, I/A 5 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-46
Empresa: LINDE MEDICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Asin Garcia David
- Palanca Llopis Baltasar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10946, L 8224, F 66, S 8, H V 179385, I/A 25 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-46
VER MAS ACTOS
Información de PALANCA LLOPIS BALTASAR
Mostramos los datos de PALANCA LLOPIS BALTASAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALANCA LLOPIS BALTASAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos