BLANC FUREST JUAN
Informe ejecutivo de BLANC FUREST JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE BLANC FUREST JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLUE GUARDIAN SL | Secretario No Consejero | 27/06/2023 | |
ASSEMBLER SCHOOL SL | Secretario No Consejero | 25/05/2022 | |
REFERENCE LABORATORY HOLDING SL | Secretario No Consejero | 13/04/2022 | |
REFERENCE LABORATORY HOLDING SL | Secretario No Consejero | 13/01/2021 | |
2PLAYBOOK SL | Secretario No Consejero | 01/10/2020 | |
LINDE MEDICA SL | Apoderado Solidario | 18/02/2016 | |
LINDE MEDICINAL SL | Apoderado Solidario | 04/02/2016 | |
BLAFUR ABOGADOS SLP | Administrador Unico | 18/06/2014 |
VINCULACIONES DE BLANC FUREST JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANC FUREST JUAN
Empresa: BLUE GUARDIAN SL
Consejero Delegado Solidario
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
- Blanc Furest Juan
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48097 , F 186, S 8, H B 572207, I/A 3 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-08
Empresa: ASSEMBLER SCHOOL SL
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
- Blanc Furest Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47127 , F 75, S 8, H B 534748, I/A 6 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-103-08
Empresa: REFERENCE LABORATORY HOLDING SL
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
- Blanc Furest Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43546 , F 42, S 8, H B 431889, I/A 11 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-08
Empresa: LINDE MEDICINAL SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10416, L 7697, F 146, S 8, H V 179386, I/A 19 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-46
Empresa: LINDE MEDICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10946, L 8224, F 62, S 8, H V 179385, I/A 19 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-46
Empresa: REFERENCE LABORATORY HOLDING SL
Secretario No Consejero
- Blanc Furest Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43546 , F 42, S 8, H B 431889, I/A 10 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-08
Empresa: 2PLAYBOOK SL
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
- Blanc Furest Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47401 , F 5, S 8, H B 550688, I/A 2 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-08
Empresa: ABELLO LINDE SA
Secretario No Consejero
- Blanc Furest Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46008 , F 53, S 8, H B 17791, I/A 392 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-08
Consejero
- Blanc Furest Juan
- Ninel Susana De Faveri Senmache
- Salmurri Linares Alvaro
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37874 , F 130, S 8, H B 316373, I/A 11 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-08
Empresa: LINDE MEDICA SL
Apoderado Solidario
- Barcena Gomez Sergio
- Blanc Furest Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44397 , F 95, S 8, H B 330423, I/A 95 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-08
VER MAS ACTOS
Información de BLANC FUREST JUAN
Mostramos los datos de BLANC FUREST JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANC FUREST JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos