STRATEGIC INVESTMENT ADVISORS ESPAÑA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Rbla Catalunya, 123
Código Postal 08008
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social STRATEGIC INVESTMENT ADVISORS ESPAÑA SA
CIF A63927933
Actividad Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Fecha de Constitución 18/07/2005
Página Web www.s-i-a.ch
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE STRATEGIC INVESTMENT ADVISORS ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STRATEGIC INVESTMENT ADVISORS ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanc Furest Juan | Consejero | 13/02/2012 | 18/05/2016 |
Blanc Furest Juan | Apoderado | 13/02/2012 | 18/05/2016 |
Ninel Susana De Faveri Senmache | Presidente | 13/02/2012 | 18/05/2016 |
Ninel Susana De Faveri Senmache | Apoderado | 13/02/2012 | 18/05/2016 |
Ninel Susana De Faveri Senmache | Consejero | 14/07/2011 | 18/05/2016 |
Salmurri Linares Alvaro | Liquidador | 18/05/2016 | 18/05/2016 |
Salmurri Linares Alvaro | Secretario | 14/07/2011 | 18/05/2016 |
Salmurri Linares Alvaro | Consejero | 14/07/2011 | 18/05/2016 |
Borras Chia Joan | Apoderado | 26/07/2011 | 26/04/2012 |
Fontanals Jauma Silvia | Apoderado | 26/07/2011 | 26/04/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE STRATEGIC INVESTMENT ADVISORS ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37874 , F 130, S 8, H B 316373, I/A 11 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37874 , F 130, S 8, H B 316373, I/A 11 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-08
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37874 , F 130, S 8, H B 316373, I/A 11 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-08
- RB CATALUNYA Num.123 P.1 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37874 , F 130, S 8, H B 316373, I/A 10 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37874 , F 130, S 8, H B 316373, I/A 9 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37874 , F 128, S 8, H B 316373, I/A 8 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37874 , F 128, S 8, H B 316373, I/A 8 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-08
- CL CONSEJO DE CIENTO Num.341 P.1 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37874 , F 128, S 8, H B 316373, I/A 7 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37874 , F 127, S 8, H B 316373, I/A 6 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.10,17 Y 19:CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO.ART.18:MODIFICACION DEL PLAZO DE DURACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR.ART.20:ATRIBUCION DE CARACTER GRATUITO AL CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37874 , F 126, S 8, H B 316373, I/A 5 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-08