VICENTE RODRIGUEZ ESTHER
Informe ejecutivo de VICENTE RODRIGUEZ ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE VICENTE RODRIGUEZ ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORIA DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SL | Apoderado Solidario | 09/09/2024 | |
ASESORIA INTEGRAL DE SEGUROS AGROPECUARIOS SL | Apoderado Solidario | 09/09/2024 | |
GUILLERMO ADELL CORREDURIA DE SEGUROS SL | Apoderado Solidario | 09/07/2024 | |
SABSEG GROUP SL | Apoderado Solidario | 08/07/2024 | |
INTERNATIONAL CREDIT BROKER ALLIANCE IBERICA CORREDURIA DE SEGUROS SL | Apoderado Solidario | 27/06/2024 | |
ORES Y BRYAN CORREDURIA DE SEGUROS SL | Apoderado Solidario | 26/06/2024 | |
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Solidario | 22/09/2009 |
VINCULACIONES DE VICENTE RODRIGUEZ ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VICENTE RODRIGUEZ ESTHER
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Alcolea Tejedor Julio A
- Alsina Sola Carles
- Caballero Casañ Marina
- Castell Feliu Andres
- Chuecos Diaz Carla
- Dominguez Aguilera Alba
- Dura Valero Cristina
- Escrig Aparicio Rosa Maria
- Espinosa Rodrigo Ines
- Fernandez Fuentes Maria Asuncion
- Fernandez Justo Ana
- Franc Calcada Filomena
- Garcia De Pruneda Pascual Jorge
- Garcia Viguera Lucia
- Hidalgo Pareja Alexandra
- Izquierdo Monllor Fernando
- Jimenez De Eugenio Javier
- Lobo Rodriguez Inma
- Lobo Rodriguez Inma
- Lopez Roman Alicia
- Martinez Beneyto Nuria
- Miñana Torres Daniel
- Miserol Font Bernat
- Mora Estopa Alejandro
- Murillo Garcia Victor
- Navarro Martin Salvador
- Navedo Ibañez Ignacio
- Ordoñez Bosch Yolanda
- Peiro Corella Lara
- Peña Barrio Itziar
- Regales Saiz Julia
- Ribes Aymami Maria Mar
- Rico Giner Maria
- Rodrigo Bau Daniel
- Rodriguez Ruiz Maria Luisa
- Rubio Tarazona Lucia Amelia
- Sandiumenge Turmo Montserrat
- Tomas Mataix David
- Tudela Serna Laura
- Valdivia Moral Blanca
- Vicente Rodriguez Esther
- Vidal Aparicio Jorge
- Zabala Allica Begoña
- Zubizarreta Urrutia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 23484, I/A 17 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-25
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Alcolea Tejedor Julio A
- Alsina Sola Carles
- Caballero Casañ Marina
- Castell Feliu Andres
- Chuecos Diaz Carla
- Dominguez Aguilera Alba
- Dura Valero Cristina
- Escrig Aparicio Rosa Maria
- Espinosa Rodrigo Ines
- Fernandez Fuentes Maria Asuncion
- Fernandez Justo Ana
- Franc Calcada Filomena
- Garcia De Pruneda Pascual Jorge
- Garcia Viguera Lucia
- Hidalgo Pareja Alexandra
- Izquierdo Monllor Fernando
- Jimenez De Eugenio Javier
- Lobo Rodriguez Inma
- Lobo Rodriguez Inma
- Lopez Roman Alicia
- Martinez Beneyto Nuria
- Miñana Torres Daniel
- Miserol Font Bernat
- Mora Estopa Alejandro
- Murillo Garcia Victor
- Navarro Martin Salvador
- Navedo Ibañez Ignacio
- Ordoñez Bosch Yolanda
- Peiro Corella Lara
- Peña Barrio Itziar
- Regales Saiz Julia
- Ribes Aymami Maria Mar
- Rico Giner Maria
- Rodrigo Bau Daniel
- Rodriguez Ruiz Maria Luisa
- Rubio Tarazona Lucia Amelia
- Sandiumenge Turmo Montserrat
- Tomas Mataix David
- Tudela Serna Laura
- Valdivia Moral Blanca
- Vicente Rodriguez Esther
- Vidal Aparicio Jorge
- Zabala Allica Begoña
- Zubizarreta Urrutia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 25054, I/A 12 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-25
Apoderado Solidario
- Alcolea Tejedor Julio A
- Caballero Casañ Marina
- Castell Feliu Andres
- Chuecos Diaz Carla
- Dominguez Aguilera Alba
- Dura Valero Cristina
- Escrig Aparicio Rosa Maria
- Espinosa Rodrigo Ines
- Fernandez Fuentes Maria Asuncion
- Fernandez Justo Ana
- Garcia De Pruneda Pascual Jorge
- Garcia Viguera Lucia
- Hidalgo Pareja Alexandra
- Izquierdo Monllor Fernando
- Jimenez De Eugenio Javier
- Lobo Rodriguez Inma
- Lopez Roman Alicia
- Martinez Beneyto Nuria
- Miñana Torres Daniel
- Miserol Font Bernat
- Murillo Garcia Victor
- Navarro Martin Salvador
- Navedo Ibañez Ignacio
- Ordoñez Bosch Yolanda
- Peiro Corella Lara
- Peña Barrio Itziar
- Piedrola Baez Blanca
- Regales Saiz Julia
- Rico Giner Maria
- Rodrigo Bau Daniel
- Rodriguez Ruiz Maria Luisa
- Rubio Tarazona Lucia Amelia
- Sandiumenge Turmo Montserrat
- Tomas Mataix David
- Tudela Serna Laura
- Valdivia Moral Blanca
- Vicente Rodriguez Esther
- Vidal Aparicio Jorge
- Zabala Allica Begoña
- Zubizarreta Urrutia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 275977, I/A 9 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-08
Empresa: SABSEG GROUP SL
Apoderado Solidario
- Alcolea Tejedor Julio A
- Caballero Casañ Marina
- Castell Feliu Andres
- Chuecos Diaz Carla
- Dominguez Aguilera Alba
- Dura Valero Cristina
- Escrig Aparicio Rosa Maria
- Espinosa Rodrigo Ines
- Fernandez Fuentes Maria Asuncion
- Fernandez Justo Ana
- Garcia De Pruneda Pascual Jorge
- Garcia Viguera Lucia
- Hidalgo Pareja Alexandra
- Izquierdo Monllor Fernando
- Jimenez De Eugenio Javier
- Lobo Rodriguez Inma
- Lopez Roman Alicia
- Martinez Beneyto Nuria
- Miñana Torres Daniel
- Miserol Font Bernat
- Murillo Garcia Victor
- Navarro Martin Salvador
- Navedo Ibañez Ignacio
- Ordoñez Bosch Yolanda
- Peiro Corella Lara
- Peña Barrio Itziar
- Regales Saiz Julia
- Rico Giner Maria
- Rodrigo Bau Daniel
- Rodriguez Ruiz Maria Luisa
- Rubio Tarazona Lucia Amelia
- Sandiumenge Turmo Montserrat
- Tomas Mataix David
- Tudela Serna Laura
- Valdivia Moral Blanca
- Vicente Rodriguez Esther
- Vidal Aparicio Jorge
- Zabala Allica Begoña
- Zubizarreta Urrutia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 562410, I/A 18 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-08
Apoderado Solidario
- Alcolea Tejedor Julio Antonio
- Bau Daniel Rodrigo
- Caballero Casañ Marina
- Castell Feliu Andres
- Chuecos Diaz Carla
- Dominguez Aguilera Alba
- Dura Valero Cristina
- Escrig Aparicio Rosa
- Espinosa Rodrigo Ines Maria
- Fernandez Fuentes Maria Asuncion
- Fernandez Justo Ana
- Garcia De Pruneda Pascual Jorge
- Garcia Viguera Lucia
- Hidalgo Pareja Alexandra
- Izquierdo Monllor Fernando
- Jimenez De Eugenio Javier
- Lopez Roman Alicia
- Martinez Beneyto Nuria
- Mataix David Tomas
- Miñana Torres Daniel
- Miserol Font Bernat
- Murillo Garcia Victor
- Navarro Martin Salvador
- Navedo Ibañez Ignacio
- Peiro Corella Lara
- Peña Barrio Itziar
- Piedrola Baez Blanca
- Regales Saiz Julia
- Rico Giner Maria
- Rodriguez Ruiz Maria Luisa
- Rubio Tarazona Lucia Amelia
- Tudela Serna Laura
- Valdivia Moral Blanca
- Vicente Rodriguez Esther
- Vidal Aparicio Jorge
- Zabala Allica Begoña
- Zubizarreta Urrutia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 229305, I/A 11 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Apoderado Solidario
- Alcolea Tejedor Julio A
- Caballero Casañ Marina
- Castell Feliu Andres
- Chuecos Diaz Carla
- Dominguez Aguilera Alba
- Dura Valero Cristina
- Escrig Aparicio Rosa Maria
- Espinosa Rodrigo Ines
- Fernandez Fuentes Maria Asuncion
- Fernandez Justo Ana
- Garcia De Pruneda Pascual Jorge
- Garcia Viguera Lucia
- Hidalgo Pareja Alexandra
- Izquierdo Monllor Fernando
- Jimenez De Eugenio Javier
- Lopez Roman Alicia
- Martinez Beneyto Nuria
- Miñana Torres Daniel
- Miserol Font Bernat
- Murillo Garcia Victor
- Navarro Martin Salvador
- Navedo Ibañez Ignacio
- Peiro Corella Lara
- Peña Barrio Itziar
- Regales Saiz Julia
- Rico Giner Maria
- Rodrigo Bau Daniel
- Rodriguez Ruiz Maria Luisa
- Rubio Tarazona Lucia Amelia
- Tomas Mataix David
- Tudela Serna Laura
- Valdivia Moral Blanca
- Vicente Rodriguez Esther
- Vidal Aparicio Jorge
- Zabala Allica Begoña
- Zubizarreta Urrutia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 575, I/A 23 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-29
Empresa: COTELAC HISPANIA SA
Administrador Unico
Apoderado
- Christophe Michel Louapre
- Laurent Michel Frealle
- Vicente Rodriguez Esther
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39960 , F 152, S 8, H B 235866, I/A 10 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-08
Empresa: ZIPPY-COMERCIO Y DISTRIBUCION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguado Herencia Alicia
- Andreu Miro Jessica
- Aparicio Romero Gemma
- Arnaez De Pedro Elvira
- Balaguer Estrugo Adela
- Beltran Carreño Maria Del Rosario
- Bermejo Gonzalez Enrique
- Biedma San Jose Laura
- Caaverio Ramos Rocio
- Canga Veja Vanesa
- Carrera Blanco Maria
- Carreras Aljarilla Miriam
- Diaz Martinez Ascension
- Garcia Enguidanos Noelia
- Garcia Gabot Maria Del Carmen
- Garcia Garcia Gema
- Gregori Mafe Jessica
- Irles Rosa Carolina
- Kobayaski Marquez Yasmina
- Mangas Murillo Maria Rut
- Martinez Urbano Susana
- Melgar Setien M& Begoña
- Moreno Jadraque Mercedes
- Perez Fernandez Monica
- Reyes Gil Elvira
- Ruiz Rubio Sandra
- Santos Vieira Carla Maria
- Tutiben Ramirez Evelyn
- Valle Menendez Alejandro
- Vicente Rodriguez Esther
- Victor Calero Lidia
- Vuille San Emeterio Amparo Montserrat
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32120 , F 122, S 8, H M 454356, I/A 64 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-28
Empresa: ZIPPY-COMERCIO Y DISTRIBUCION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32120 , F 115, S 8, H M 454356, I/A 50 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-28
Empresa: ESKER IBERICA SL
Apoderado
- Blin Francois
- Freire Villanova Ana
- Labrousse Esposa Guignabaudet Anne Florence
- Perez Zafra Guillermo
- Vicente Rodriguez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14009 , F 218, S 8, H M 162295, I/A 25 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-28
VER MAS ACTOS
Información de VICENTE RODRIGUEZ ESTHER
Mostramos los datos de VICENTE RODRIGUEZ ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VICENTE RODRIGUEZ ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos