PIERRE FRANCOIS MARIUS PERNOD
Informe ejecutivo de PIERRE FRANCOIS MARIUS PERNOD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PIERRE FRANCOIS MARIUS PERNOD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COTELAC HISPANIA SA | Administrador Unico | 03/08/2022 | 30/12/2022 |
COTELAC HISPANIA SA | Administrador Unico | 07/01/2019 | 03/08/2022 |
COTELAC HISPANIA SA | Administrador Unico | 01/10/2013 | 07/01/2019 |
VINCULACIONES DE PIERRE FRANCOIS MARIUS PERNOD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIERRE FRANCOIS MARIUS PERNOD
Empresa: COTELAC HISPANIA SA
Administrador Unico
- Pierre Francois Marius Pernod
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39960 , F 152, S 8, H B 235866, I/A 10 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-08
Empresa: COTELAC HISPANIA SA
Administrador Unico
- Pierre Francois Marius Pernod
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39960 , F 151, S 8, H B 235866, I/A 9 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-08
Empresa: COTELAC HISPANIA SA
Administrador Unico
- Pierre Francois Marius Pernod
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39960 , F 151, S 8, H B 235866, I/A 8 (07/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-08
Empresa: COTELAC HISPANIA SA
Administrador Unico
- Pierre Francois Marius Pernod
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39960 , F 151, S 8, H B 235866, I/A 7 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-08
Información de PIERRE FRANCOIS MARIUS PERNOD
Mostramos los datos de PIERRE FRANCOIS MARIUS PERNOD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIERRE FRANCOIS MARIUS PERNOD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos